Jens Olaf Andersen
Erhvervsaktiv: | 18. dec. 1989 - 30. jun. 2022 |
Karrieren startede hos: | D.S.R.E AM + SK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 16.489' DKK EGA HOLDING A/S (Nu: EGA HOLDING ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -742' DKK EILAND KOMMUNIKATION ApS (Nu: E.G.A. EJENDOMME ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 29.544' DKK EGA HOLDING A/S (Nu: EGA HOLDING ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 10.049' DKK EILAND ELECTRIC A/S AF 1993 (Nu: EILAND ELECTRIC A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos EILAND ELECTRIC A/S AF 1993 (Nu: EILAND ELECTRIC A/S) (2015-16) |
Længste aktivitet: | Direktør af EILAND ELECTRIC A/S (31 år) |
Seed: 577843760
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1989 ved D.S.R.E AM + SK ApS (tidligere KARIBU ApS) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Jens Olaf Andersen i 11 år 1 måned, før fratrædelsen den 1. februar 2001.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor el-installation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 9. april 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EGA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
E.G.A. EJENDOMME ApS
Via EGA HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
E.G.A. EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.1994 -
EGA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.1999 -
EILAND ELECTRIC A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.09.1993
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
DANSK TERMOGRAFI A/S (Nu: EGA Sundhed A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.11.2023
Registreringsdato: 13.11.2023 -
EILAND ELECTRIC A/S AF 1993 (Nu: EILAND ELECTRIC A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2023
Registreringsdato: 30.09.2023 -
EGA HOLDING A/S (Nu: EGA HOLDING ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2023
Registreringsdato: 30.09.2023
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
19.12.1994 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.05.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.12.1995 - 20.08.2004
Reel ejer
06.05.1999 - 13.11.2023
Bestyrelsesmedlem
29.06.2004 - 13.11.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.04.1999 - 30.09.2023
Direktør
29.04.1999 - Stadig aktiv
Ejer
06.05.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.09.1993 - 30.09.2023
Direktør
09.09.1993 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.05.1999 - 30.09.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.2000 - 30.06.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jens Olaf Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EGA HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 29.544' DKK. Gennem sit holdingselskab EGA HOLDING ApS har Jens dermed også andele i E.G.A. EJENDOMME ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jens Olaf Andersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor EGA HOLDING A/S (Nu: EGA HOLDING ApS) landede et overskud på 16.489' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor EILAND KOMMUNIKATION ApS (Nu: E.G.A. EJENDOMME ApS) landede et underskud på 742' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 16.489' DKK (EGA HOLDING A/S (Nu: EGA HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 29.544' DKK (EGA HOLDING A/S (Nu: EGA HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.769' DKK (EILAND KOMMUNIKATION ApS (Nu: E.G.A. EJENDOMME ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Klaus Elkjær Rasmussen.