Bent Jensen Hartmann
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2000 (24 år) |
Karrieren startede hos: | Jensen Hartmann v/Bent Jensen Hartmann (Ejer) |
Største overskud: | 13.443' DKK H. NIELSEN & SØN A/S (2021) |
Største underskud: | -13' DKK Lillemarken Holding ApS (2020) |
Største egenkapital: | 18.153' DKK H. NIELSEN & SØN A/S (2021) |
Største gæld: | 33.483' DKK H. NIELSEN & SØN A/S (2018) |
Flest årsværk: | 101 årsværk hos H. NIELSEN & SØN A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af BENT HARTMANN HOLDING ApS (19 år 5 måneder) |
Seed: 564749936
Karrieren som erhvervsperson startede i 2000 hos Jensen Hartmann v/Bent Jensen Hartmann (tidligere Jensen Hartmann v/Bent Jensen Hartmann) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Bent Jensen Hartmann der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Bent i 6 år 3 måneder, før stoppet d. 31. december 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BENT HARTMANN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
H. NIELSEN & SØN A/S
Via BENT HARTMANN HOLDING ApS -
Lillemarken Holding ApS
Via BENT HARTMANN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
H. NIELSEN & SØN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2007 -
BENT HARTMANN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2005 -
Lillemarken Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2020
Bestyrelsesposter (3)
-
MAGLEMØLLE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.08.2014 -
H. NIELSEN & SØN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.01.2016 -
MAGLEMØLLE MILJØPARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2023
Tidslinje (11)
-
MAGLEMØLLE MILJØPARK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2023
Registreringsdato: 13.12.2023 -
Lillemarken Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.12.2020
Registreringsdato: 17.12.2020 -
H. NIELSEN & SØN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.01.2016
Registreringsdato: 19.01.2016
Blå bog (fortsat)
Bent har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
12.04.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.12.2020 - 20.12.2023
Direktør
17.12.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
17.03.2006 - 01.07.2007
Direktør
01.07.2007 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
19.01.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.01.2016 - 20.12.2020
Reel ejer
21.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35%
Bent Jensen Hartmann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BENT HARTMANN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.361' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Lillemarken Holding ApS (25%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Bent Jensen Hartmann, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor H. NIELSEN & SØN A/S kunne fremvise et overskud på 13.443' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Lillemarken Holding ApS kunne fremvise et underskud på 13' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.292' DKK (H. NIELSEN & SØN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.577' DKK (H. NIELSEN & SØN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 220' DKK (MAGLEMØLLE MILJØPARK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Jan Damkjær Vind.