Peter Badstue Jensen
Erhvervsaktiv: | 1. feb. 2001 - 21. mar. 2018 |
Karrieren startede hos: | Aalborg Consult & Trading v/ Peter Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 30.069' DKK AALBORG CSP A/S (2023) |
Største underskud: | -7.366' DKK AALBORG CSP A/S (2017) |
Største egenkapital: | 44.847' DKK AALBORG CSP A/S (2023) |
Største gæld: | 71.234' DKK AALBORG CSP A/S (2023) |
Flest årsværk: | 55 årsværk hos AALBORG CSP A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af AALBORG CONSULT ApS (16 år 5 måneder) |
Seed: 1127344489
Det begyndte den dag i 2001 hos Aalborg Consult & Trading v/ Peter Jensen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Peter Badstue Jensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Peter i 8 år 10 måneder, inden stoppet den 31. december 2009.
Virksomheden specialiserede sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AALBORG CONSULT ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
BKH HOLDING II ApS
Via AALBORG CONSULT ApS -
AALBORG CSP A/S
Via BKH HOLDING II ApS -
Aalborg Consulting og Engineering ApS
Via AALBORG CSP A/S -
Alfa Laval Aalborg Header-coil Company A/S
Via AALBORG CSP A/S
Direktørposter (2)
-
BKH HOLDING II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2010 -
AALBORG CONSULT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2008
Bestyrelsesposter (2)
-
BKH HOLDING II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.01.2010 -
AALBORG CSP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.05.2015
Tidslinje (15)
-
Marfisk I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 21.03.2018
Registreringsdato: 21.03.2018 -
Marfisk I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 10.04.2017
Registreringsdato: 10.04.2017 -
AALBORG CONSULT ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.09.2016
Registreringsdato: 23.09.2016
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.01.2010 - Stadig aktiv
Ejer
25.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via AALBORG CONSULT ApS -
Stifter og Ejer
10.04.2017 - 21.03.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2008 - 22.09.2016
Direktør
01.04.2008 - Stadig aktiv
Ejer
23.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
29.03.2010 - 19.05.2014
Bestyrelsesmedlem
07.05.2015 - Stadig aktiv
Ejer
23.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via BKH HOLDING II ApS -
Bestyrelsesmedlem
11.01.2010 - 06.07.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor BKH HOLDING II ApS landede et overskud på 11.761' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor BKH HOLDING II ApS landede et underskud på 2.340' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 30.069' DKK (AALBORG CSP A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 44.847' DKK (AALBORG CSP A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 9.666' DKK (AALBORG CONSULT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Martin Juul Jensen.