Martin Juul Jensen
Erhvervsaktiv: | 1. apr. 2008 - 21. mar. 2018 |
Karrieren startede hos: | AALBORG CONSULT ApS (Ejer) |
Største overskud: | 5.697' DKK AALBORG CONSULT ApS (2023) |
Største underskud: | -1.196' DKK AALBORG CONSULT ApS (2017) |
Største egenkapital: | 9.666' DKK AALBORG CONSULT ApS (2023) |
Største gæld: | 1.299' DKK AALBORG CONSULT ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos AALBORG CONSULT ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af AALBORG CONSULT ApS (16 år 5 måneder) |
Seed: 108632103
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2008 ved AALBORG CONSULT ApS som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Peter Badstue Jensen, Søren Juul Jensen, Helle Juul Jensen at Martin Juul Jensen stiftede AALBORG CONSULT ApS den dag i april 2008. Rollen som Ejer og Stifter har Martin nu besiddet i 16 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 16 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 5.697' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AALBORG CONSULT ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
BKH HOLDING II ApS
Via AALBORG CONSULT ApS -
AALBORG CSP A/S
Via BKH HOLDING II ApS -
Aalborg Consulting og Engineering ApS
Via AALBORG CSP A/S -
Alfa Laval Aalborg Header-coil Company A/S
Via AALBORG CSP A/S
Tidslinje (7)
-
MJJ Consult & Holding IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.05.2019
Registreringsdato: 21.05.2019 -
MJJ Consult & Holding IVS
Fratrådt som direktørDato: 02.04.2019
Registreringsdato: 02.04.2019 -
Marfisk I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 21.03.2018
Registreringsdato: 21.03.2018
Blå bog (fortsat)
Martin har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter og Direktør
01.01.2016 - 02.04.2019
Ejer
01.01.2016 - 21.05.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.04.2017 - 21.03.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor AALBORG CONSULT ApS fremviste et overskud på 5.697' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor AALBORG CONSULT ApS fremviste et underskud på 1.196' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Peter Badstue Jensen.