Helle Ørskov
Erhvervsaktiv: | 1. maj 2001 - 20. jun. 2022 |
Karrieren startede hos: | Missing Ink v/Helle Ørskov (Ejer) |
Største overskud: | 1.962' DKK HELLERUP PARKHOTEL A/S (Nu: O.A. Estate ApS) (2021) |
Største underskud: | -934' DKK HELLERUP PARKHOTEL A/S (Nu: O.A. Estate ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 660' DKK HELLERUP PARKHOTEL A/S (Nu: O.A. Estate ApS) (2021) |
Største gæld: | 4.455' DKK HELLERUP PARKHOTEL A/S (Nu: O.A. Estate ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos HELLERUP PARKHOTEL A/S (Nu: O.A. Estate ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Missing Ink v/Helle Ørskov (20 år 11 måneder) |
Seed: 1772020256
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2001 ved Missing Ink v/Helle Ørskov (tidligere Helle Ørskov & Co v/Helle Ørskov) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Helle Ørskov der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Helle i 20 år 11 måneder, før fratrædelsen den 15. april 2022.
Virksomheden opererede indenfor branchen reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 15. april 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MISSING INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
COE CONSULT ApS
Via MISSING INVEST ApS -
K-INVEST ApS
Via COE CONSULT ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Alfa Omega Health ApS (Nu: Copenhagen Health Club ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.06.2022
Registreringsdato: 20.06.2022 -
Helle Ørskov & Co v/Helle Ørskov (Nu: Missing Ink v/Helle Ørskov) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 15.04.2022
Registreringsdato: 15.04.2022 -
Alfa Omega Health ApS (Nu: Copenhagen Health Club ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.04.2022
Registreringsdato: 13.04.2022
Blå bog (fortsat)
Helle har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.10.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.02.2017 - 20.06.2022
Reel ejer
15.11.2017 - 13.04.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.2001 - 15.04.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Helle Ørskov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MISSING INVEST ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 337' DKK. Gennem sit holdingselskab MISSING INVEST ApS har Helle dermed også andele i COE CONSULT ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Helle Ørskov, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor MISSING INVEST ApS landede et overskud på 239' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Copenhagen Health Club ApS landede et underskud på 53' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 179' DKK (HELLERUP PARKHOTEL A/S (Nu: O.A. Estate ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 337' DKK (MISSING INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 17' DKK (K-INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Claus Ørskov.