Henning Jürgensen
Erhvervsaktiv siden: | 8. dec. 1975 (48 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | AUKTIONSHUSET CRAFOORD NELLEMANN & THOMSEN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 8.399' DKK BOLIG & ERHVERV RANDERS ApS (2019-20) |
Største underskud: | -1.555' DKK PALLE B. THOMSEN HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 34.202' DKK BOLIG & ERHVERV RANDERS ApS (2022-23) |
Største gæld: | 262.131' DKK BOLIG & ERHVERV RANDERS ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos DADA ÅRHUS ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af BOLIG- & ERHVERVS HOLDING ApS (47 år 10 måneder) |
Seed: 1806129624
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor for nu flere år siden ved AUKTIONSHUSET CRAFOORD NELLEMANN & THOMSEN ApS (tidligere ASX 374 ApS) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Henning Jürgensen i 14 år 8 måneder, før fratrædelsen den 22. august 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. februar 2007.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
DADA ÅRHUS ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
BOLIG- & ERHVERVS HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
U & H Jürgensen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Bolig- & Erhvervsudlejning I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CAFE & BRASSERIE NAVIGATOR ApS
Via DADA ÅRHUS ApS -
BOLIG & ERHVERV RANDERS ApS
Via BOLIG- & ERHVERVS HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
BOLIG- & ERHVERVS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.1976 -
BOLIG & ERHVERV RANDERS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2006 -
CAFE & BRASSERIE NAVIGATOR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.1997
Repræsentant (1)
-
Ejerforeningen Dalgas Avenue 50
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 27.12.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (74)
-
Ejerforeningen Dalgas Avenue 50
Tilknyttet som repræsentantDato: 27.12.2023
Registreringsdato: 27.12.2023 -
MARTINO 2000 ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.11.2012
Registreringsdato: 27.11.2012 -
PALLE B. THOMSEN A/S (Nu: PRODUKTIONSSELSKABET PBT ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.10.2012
Registreringsdato: 23.10.2012
Blå bog (fortsat)
Henning har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
27.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.06.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.05.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.10.1999 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.11.1976 - Stadig aktiv
Ejer
02.10.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor BOLIG & ERHVERV RANDERS ApS fremviste et overskud på 8.399' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor DADA ÅRHUS ApS fremviste et underskud på 612' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.516' DKK (PALLE B. THOMSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 34.202' DKK (BOLIG & ERHVERV RANDERS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -1.147' DKK (DADA ÅRHUS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Uwe Jürgensen.