Henriette Arff Gulseth
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2003 (21 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Stilken I/S (Ejer) |
Største overskud: | 713' DKK ApS KBUS 17 NR. 5404 (Nu: PLANTAGEN HOLDING ApS) (2020) |
Største underskud: | -539' DKK ApS KBUS 17 NR. 5404 (Nu: PLANTAGEN HOLDING ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 1.561' DKK KAFFEPLANTAGEN ApS (2020) |
Største gæld: | 2.384' DKK ApS KBUS 17 NR. 5404 (Nu: PLANTAGEN HOLDING ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos ApS KBUS 17 NR. 5407 (Nu: KAFFEPLANTAGEN 2 ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af KAFFEPLANTAGEN ApS (19 år 8 måneder) |
Seed: 60154910
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2003 i Stilken I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Heini Anderson at Henriette Arff Gulseth stiftede Stilken I/S den dag i april 2003. Hvervet som Ejer og Stifter havde Henriette i 1 år 2 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2004.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PLANTAGEN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KAFFEPLANTAGEN 2 ApS
Via PLANTAGEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
PLANTAGEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2006 -
KAFFEPLANTAGEN 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
KAFFEPLANTAGEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.09.2023
Registreringsdato: 19.09.2023 -
Coachinghuset Arff (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2020
Registreringsdato: 31.03.2020 -
Coachinghuset Arff (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2016
Registreringsdato: 01.02.2016
Blå bog (fortsat)
Henriette har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
14.11.2006 - Stadig aktiv
Direktør
08.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
14.11.2006 - Stadig aktiv
Direktør
08.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
30.12.2003 - 19.09.2023
Reel ejer
14.11.2006 - 19.09.2023
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.02.2016 - 31.03.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2006 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Henriette Arff Gulseth er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PLANTAGEN HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 165' DKK. Igennem sit holdingselskab PLANTAGEN HOLDING ApS har Henriette dermed også ejerandele i KAFFEPLANTAGEN 2 ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Henriette Arff Gulseth, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor ApS KBUS 17 NR. 5404 (Nu: PLANTAGEN HOLDING ApS) fremviste et overskud på 713' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor ApS KBUS 17 NR. 5404 (Nu: PLANTAGEN HOLDING ApS) fremviste et underskud på 539' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 14' DKK (ApS KBUS 17 NR. 5407 (Nu: KAFFEPLANTAGEN 2 ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 36' DKK (ApS KBUS 17 NR. 5404 (Nu: PLANTAGEN HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 940' DKK (ApS KBUS 17 NR. 5407 (Nu: KAFFEPLANTAGEN 2 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 165' DKK (ApS KBUS 17 NR. 5404 (Nu: PLANTAGEN HOLDING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Henriette' netværk er Heini Anderson.