Carsten Normann
Erhvervsaktiv siden: | 21. aug. 1997 (27 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | REMA 1000 DANMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 2.111.072' DKK DAGROFA A/S (Nu: Mahia 17 ApS) (2017) |
Største underskud: | -786.491' DKK DAGROFA A/S (Nu: Mahia 17 ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 29.324.435' DKK K/S LABORIS I, HORSENS (2018) |
Største gæld: | 28.315.945' DKK K/S LABORIS I, HORSENS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Normann Consulting (22 år 9 måneder) |
Seed: 1903048054
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1997 i REMA 1000 DANMARK A/S i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Carsten Normann i 7 år 2 måneder, inden stoppet d. 12. november 2004.
Nu opererer virksomheden indenfor ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 599.580' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
SØBORG HOVEDGADE 25-29, 2000 ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
LABORIS I ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
Normann Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S SØBORG HOVEDGADE 25-29, GENTOFTE
Via SØBORG HOVEDGADE 25-29, 2000 ApS -
K/S LABORIS I, HORSENS
Via LABORIS I ApS
Bestyrelsesposter (2)
-
K/S LABORIS I, HORSENS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2002 -
Blume Support ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (157)
-
FFV VAND A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2024
Registreringsdato: 27.05.2024 -
FFV VARME A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2024
Registreringsdato: 27.05.2024 -
FFV SPILDEVAND A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2024
Registreringsdato: 27.05.2024
Blå bog (fortsat)
Carsten har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
01.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2002 - Stadig aktiv
Ejer
31.10.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter og Ejer
01.12.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2013 - 27.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Carsten Normann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LABORIS I ApS (16,67% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 177' DKK. Gennem sit holdingselskab LABORIS I ApS har Carsten dermed også andele i K/S LABORIS I, HORSENS (Fuldt ansvarlig deltager).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Carsten Normann, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Carsten Normann har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i FFV ENERGI & MILJØ A/S der præsenterede et overskud på 140.014' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i FFV VAND A/S der præsenterede et underskud på 6.319' DKK.
Carsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 50 forskellige selskaber (heraf 26 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 11 måneder fra 2002 til i dag hos K/S LABORIS I, HORSENS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 599.580' DKK (REMA 1000 DANMARK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.627' DKK (DANSK HANDELSBLAD A/S (Nu: DH Media A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.762.525' DKK (SPAR NORD FONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.623' DKK (DANSK HANDELSBLAD A/S (Nu: DH Media A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Christian Møller.