K/S LABORIS I, HORSENS
CVR: 26850274 K/S Stiftet 01.10.2002 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
K/S LABORIS I, HORSENS
-
CVR-nummer26850274
-
Kontakt
-
TegningsregelSelskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening, eller af formanden sammen med et af bestyrelsesmedlemmerne
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt hermed forbunden virksomhed. Komplementaren administrerer kommanditselskabets faste ejendomme og har ret til at indgå selskabsadministrationsaftale med eksternt selskab.
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Jan Kvolbæk Poulsen
Ejerandel: 15-19.99% -
Carsten Normann
Ejerandel: 15-19.99% -
Jan Mygdam
Ejerandel: 15-19.99% -
Claus König Jepsen
Ejerandel: 15-19.99% -
Klaus Gervig
Ejerandel: 15-19.99% -
Jørgen Modvig
Ejerandel: 15-19.99% -
LABORIS I ApS
5250 Odense SV, DKEjerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Jan Kvolbæk Poulsen
Ejerandel: 16,66%Carsten Normann
Ejerandel: 16,67%Jan Mygdam
Ejerandel: 16,67%Claus König Jepsen
Ejerandel: 16,67%Klaus Gervig
Ejerandel: 16,67%Jørgen Modvig
Ejerandel: 16,66%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 01-10-02 til 31-12-02Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab
9220 Aalborg Øst, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (16)
Adresse: Ediths Allé 10, 5250 Odense SV, DKDato: 24.06.2014Registreringsdato: 12.12.2023Ændrede vedtægter Se tidslinje (16)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 01.04.2022Dato: 01.04.2022Registreringsdato: 05.04.2022
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?