Claus König Jepsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S LABORIS I, HORSENS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.347' DKK LABORIS I ApS (2018) |
Største underskud: | -2.275' DKK RISNES ApS (2015) |
Største egenkapital: | 29.324.435' DKK K/S LABORIS I, HORSENS (2018) |
Største gæld: | 28.315.945' DKK K/S LABORIS I, HORSENS (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af K/S LABORIS I, HORSENS (21 år 11 måneder) |
Seed: 1770846355
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2002 ved K/S LABORIS I, HORSENS med titlen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Claus König Jepsen nu bestreddet i 21 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 3.602' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LABORIS I ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S LABORIS I, HORSENS
Via LABORIS I ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S LABORIS I, HORSENS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2002
Tidslinje (13)
-
LABORIS I ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.02.2020
Registreringsdato: 27.02.2020 -
LABORIS I ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 26.02.2020
Registreringsdato: 26.02.2020 -
INBODAN SERVICE PARTNER I/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2019
Registreringsdato: 10.05.2019
Blå bog (fortsat)
Claus har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.10.2002 - Stadig aktiv
Ejer
31.10.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,67% -
Ejer
31.10.2007 - 26.02.2020
Reel ejer
31.10.2007 - Stadig aktiv
Ejer
27.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Bestyrelsesmedlem
03.04.2018 - 10.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.2005 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.05.2006 - 19.10.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus König Jepsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LABORIS I ApS (ejer lige nu 16,67%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 177' DKK. Igennem holdingselskabet LABORIS I ApS har Claus derfor også ejerandele i K/S LABORIS I, HORSENS (Fuldt ansvarlig deltager).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Claus König Jepsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor LABORIS I ApS kunne offentliggøre et overskud på 8.347' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor K/S LABORIS I, HORSENS kunne offentliggøre et underskud på 1.743' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.602' DKK (K/S LABORIS I, HORSENS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 36.534' DKK (K/S LABORIS I, HORSENS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 177' DKK (LABORIS I ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Jan Mygdam.