Søren Skov
Erhvervsaktiv siden: | 21. jan. 2002 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dataloghuset (Ejer) |
Største overskud: | 3.548' DKK Dataloghuset ApS (Nu: Implicit ApS) (2017) |
Største underskud: | -2.704' DKK Skovs Holding IVS (Nu: Skovs Holding ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 8.968' DKK K/S Obton Solenergi Altar (2022) |
Største gæld: | 6.992' DKK Dataloghuset ApS (Nu: Implicit ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos Dataloghuset ApS (Nu: Implicit ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dataloghuset (22 år 8 måneder) |
Seed: 655511055
Det startede for alvor en dag i 2002 i Dataloghuset (tidligere Sorenskov.dk v/Søren Skov) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Søren Skov og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Søren nu bestreddet i 22 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen computerprogrammering.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
Dataloghuset
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
I/S Tårnborgvej
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
I/S Elmebjergvej
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Obton Solenergi Altar Komplementaranpartsselskab
Ejerandel: 10-14.99% -
Skovs Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
K/S Obton Solenergi Altar
Via Obton Solenergi Altar Komplementaranpartsselskab -
Skov Ejendom ApS
Via Skovs Holding ApS -
Autodeal.dk ApS
Via Skovs Holding ApS -
Include ApS
Via Skovs Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Include ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.10.2020 -
Skov Ejendom ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2019 -
Skovs Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
Include ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.10.2020
Registreringsdato: 20.10.2020 -
Skovs Holding IVS (Nu: Skovs Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 28.08.2019
Registreringsdato: 28.08.2019 -
Skovs Holding IVS (Nu: Skovs Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2019
Registreringsdato: 21.08.2019
Blå bog (fortsat)
Søren har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
20.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
15.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
26.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
26.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Søren Skov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Skovs Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.846' DKK. Igennem holdingselskabet Skovs Holding ApS har Søren derfor også ejerandele i Skov Ejendom ApS (100%), Autodeal.dk ApS (25-33.33%) & Include ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Søren Skov, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Dataloghuset ApS (Nu: Implicit ApS) kunne offentliggøre et overskud på 3.548' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Skovs Holding IVS (Nu: Skovs Holding ApS) kunne offentliggøre et underskud på 2.704' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.721' DKK (Include ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 101' DKK (Skovs Holding IVS (Nu: Skovs Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.709' DKK (K/S Obton Solenergi Altar).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 46' DKK (Obton Solenergi Altar Komplementaranpartsselskab).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Michael Ernst Aagesen.