Anders Hedeager
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2002 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Anders Hedeager (Ejer) |
Største overskud: | 664' DKK ABICON ApS (2014-15) |
Største underskud: | -388' DKK ABICON ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 5.438' DKK ANDERS HEDEAGER HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 8.167' DKK ACGRUPPEN A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos ABICON ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af ANDERS HEDEAGER HOLDING ApS (21 år 5 måneder) |
Seed: 565257280
Det hele startede i 2002 i Anders Hedeager i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Anders Hedeager der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Anders i 7 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2009.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ANDERS HEDEAGER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ABICON ApS
Via ANDERS HEDEAGER HOLDING ApS -
ACGRUPPEN A/S
Via ANDERS HEDEAGER HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
ABICON ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.04.2003 -
ACGRUPPEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.03.2015 -
ANDERS HEDEAGER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.04.2003
Repræsentant (1)
-
Ejerforeningen Sundvej 3
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 11.02.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
ACGRUPPEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.03.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Ejerforeningen Sundvej 3
Tilknyttet som repræsentantDato: 11.02.2023
Registreringsdato: 11.02.2023 -
ACGRUPPEN A/S
Tilknyttet som direktørDato: 24.03.2015
Registreringsdato: 24.03.2015 -
ACGRUPPEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2015
Registreringsdato: 24.03.2015
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
11.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
02.04.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.04.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2005 - 23.03.2015
Direktør og Bestyrelsesmedlem
24.03.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2002 - 30.06.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Anders Hedeager er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ANDERS HEDEAGER HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.438' DKK. Gennem holdingselskabet ANDERS HEDEAGER HOLDING ApS har Anders derfor også andele i ABICON ApS (100%) & ACGRUPPEN A/S (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Anders Hedeager, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor ABICON ApS kunne fremvise et overskud på 664' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor ABICON ApS kunne fremvise et underskud på 388' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 391' DKK (ACGRUPPEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 271' DKK (ABICON ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 5.438' DKK (ANDERS HEDEAGER HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -504' DKK (ABICON ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Hans Christian Hattesen Balle.