Per Dennis Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2002 (22 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Marielyst Handelsplads I/S v/Per D Jørgensen & Bo D Jørgensen (Ejer) |
Største overskud: | 31.164' DKK SÆBEFABRIKKEN A/S (Nu: Soap Nordic A/S) (2020) |
Største underskud: | -544' DKK ERHVERVSPARKEN NYKØBING F., BYGNING 1 ApS (Nu: Herningvej 38-40, Nykøbing F. ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 60.493' DKK PDJ HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 44.396' DKK BO-HUS A/S (Nu: Byggeselskabet af 30.06.2004 A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 104 årsværk hos BO-HUS A/S (Nu: Byggeselskabet af 30.06.2004 A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af PERBO INVEST ApS (20 år 2 måneder) |
Seed: 1598623165
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2002 ved Marielyst Handelsplads I/S v/Per D Jørgensen & Bo D Jørgensen (tidligere Marielyst Handelsplads I/S v/Per D Jørgensen & Bo D Jørgensen) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Bo Dennis Jørgensen at Per Dennis Jørgensen stiftede Marielyst Handelsplads I/S v/Per D Jørgensen & Bo D Jørgensen den dag i april 2002. Rollen som Ejer og Stifter havde Per i 2 år 8 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2004.
Virksomheden opererede indenfor branchen andre forhandlere af brugte varer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PERBO INVEST ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
PDJ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Herningvej 38-40, Nykøbing F. ApS
Via PERBO INVEST ApS -
Soap Nordic A/S
Via PDJ HOLDING ApS -
PDJ EJENDOMME ApS
Via PDJ HOLDING ApS -
BO-HUS A/S
Via PDJ HOLDING ApS -
Fauna & Flora ApS
Via PDJ HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
Soap Nordic A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2004 -
PERBO INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2004 -
PDJ EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.2012 -
PDJ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2004
Bestyrelsesposter (2)
-
BO-HUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.2022 -
Soap Nordic A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.11.2004
Tidslinje (26)
-
BO-HUS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.12.2022
Registreringsdato: 18.12.2022 -
Snegle-Huset ApS (Nu: BO-HUS A/S)
Fratrådt som direktørDato: 17.12.2022
Registreringsdato: 17.12.2022 -
Snegle-Huset ApS (Nu: BO-HUS A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 13.12.2022
Registreringsdato: 13.12.2022
Blå bog (fortsat)
Per har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
11.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
23.10.2007 - Stadig aktiv
Direktør
19.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
10.11.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
30.06.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor SÆBEFABRIKKEN A/S (Nu: Soap Nordic A/S) fremviste et overskud på 31.164' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor PERBO INVEST ApS fremviste et underskud på 217' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 11.738' DKK (BO-HUS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 29' DKK (ERHVERVSPARKEN NYKØBING F., BYGNING 1 ApS (Nu: Herningvej 38-40, Nykøbing F. ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 60.493' DKK (PDJ HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 719' DKK (ERHVERVSPARKEN NYKØBING F., BYGNING 1 ApS (Nu: Herningvej 38-40, Nykøbing F. ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Bo Dennis Jørgensen.