John Robert Kjærgaard
Erhvervsaktiv siden: | 5. apr. 2002 (22 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hr Robert Kjærgaard (Ejer) |
Største overskud: | 19.048' DKK STEMAS MASKINSALG A/S (2020-21) |
Største underskud: | -18.031' DKK Stemas ApS (Nu: Stemas A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 78.022' DKK Stemas ApS (Nu: Stemas A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 97.837' DKK Stemas ApS (Nu: Stemas A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 68 årsværk hos Stemas ApS (Nu: Stemas A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af LERO INVEST APS (7 år 9 måneder) |
Seed: 1310611872
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2002 i Hr Robert Kjærgaard (tidligere Konsulent Robert Kjærgaard) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af John Robert Kjærgaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred John i 11 måneder, før fratrædelsen d. 31. marts 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. marts 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rokj Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
LERO INVEST APS
Via Rokj Invest ApS -
JOHS. MØLLERS MASKINER A/S
Via LERO INVEST APS -
Stemas A/S
Via JOHS. MØLLERS MASKINER A/S -
JMM Group Equipment A/S
Via JOHS. MØLLERS MASKINER A/S
Direktørposter (2)
-
Rokj Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2024 -
LERO INVEST APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
Stemas A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
LERO Invest Interim ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 22.03.2024
Registreringsdato: 22.03.2024 -
Rokj Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.03.2024
Registreringsdato: 22.03.2024 -
LERO Invest Interim ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.03.2024
Registreringsdato: 22.03.2024
Blå bog (fortsat)
John har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
22.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
30.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via JOHS. MØLLERS MASKINER A/S -
Stifter, Ejer og Direktør
03.02.2024 - 22.03.2024
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
22.12.2016 - 03.02.2024
Reel ejer og Direktør
22.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Bestyrelsesmedlem
22.02.2017 - 16.09.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
John Robert Kjærgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rokj Invest ApS (100% ejerskab). Igennem holdingselskabet Rokj Invest ApS har John derfor også ejerandele i LERO INVEST APS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for John Robert Kjærgaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor LERO INVEST APS kunne offentliggøre et overskud på 7.834' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor LERO INVEST APS kunne offentliggøre et underskud på 170' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 14.699' DKK (Stemas ApS (Nu: Stemas A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 78.022' DKK (Stemas ApS (Nu: Stemas A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 22.786' DKK (LERO INVEST APS).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Leif Rudebeck Petersen.