Leif Rudebeck Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 25. jan. 2005 (19 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | MI AF 16.03.1998 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 51.818' DKK JOHS. MØLLERS MASKINER A/S (2021-22) |
Største underskud: | -2.672' DKK JOHS. MØLLERS MASKINER MANAGEMENT INVEST A/S (Nu: MI AF 16.03.1998 A/S) (2013-14) |
Største egenkapital: | 160.883' DKK JOHS. MØLLERS MASKINER A/S (2022-23) |
Største gæld: | 183.938' DKK JOHS. MØLLERS MASKINER A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 87 årsværk hos JOHS. MØLLERS MASKINER A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MI AF 16.03.1998 A/S (13 år) |
Seed: 1349058524
Karrieren som erhvervsleder startede i 2005 i MI AF 16.03.1998 A/S (tidligere JOHS. MØLLERS MASKINER MANAGEMENT INVEST A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Leif Rudebeck Petersen i 13 år, før fratrædelsen d. 20. februar 2018.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014-15 som viste et overskud på 9.155' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 3. maj 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lepe Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
LERO INVEST APS
Via Lepe Invest ApS -
JOHS. MØLLERS MASKINER A/S
Via LERO INVEST APS -
Stemas A/S
Via JOHS. MØLLERS MASKINER A/S -
JMM Group Equipment A/S
Via JOHS. MØLLERS MASKINER A/S
Direktørposter (2)
-
LERO INVEST APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2016 -
Lepe Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
JOHS. MØLLERS MASKINER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.02.2017
Ejendomme (3)
Tidslinje (14)
-
LERO Invest Interim ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 22.03.2024
Registreringsdato: 22.03.2024 -
Lepe Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.03.2024
Registreringsdato: 22.03.2024 -
LERO Invest Interim ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.03.2024
Registreringsdato: 22.03.2024
Blå bog (fortsat)
Leif har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
22.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.02.2017 - Stadig aktiv
Ejer
01.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via LERO INVEST APS -
Stifter, Ejer og Direktør
03.02.2024 - 22.03.2024
Ejerandel: 66,67% -
Stifter og Ejer
22.12.2016 - 03.02.2024
Reel ejer og Direktør
22.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66% -
Bestyrelsesmedlem
25.01.2005 - 20.02.2018
Ejer
28.05.2008 - 05.01.2017
Ejerandel: 5-9.99%
Leif Rudebeck Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lepe Invest ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet Lepe Invest ApS har Leif derfor også andele i LERO INVEST APS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Leif Rudebeck Petersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor JOHS. MØLLERS MASKINER MANAGEMENT INVEST A/S (Nu: MI AF 16.03.1998 A/S) kunne fremvise et overskud på 9.155' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor JOHS. MØLLERS MASKINER MANAGEMENT INVEST A/S (Nu: MI AF 16.03.1998 A/S) kunne fremvise et underskud på 2.672' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 44.121' DKK (JOHS. MØLLERS MASKINER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 160.883' DKK (JOHS. MØLLERS MASKINER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 22.786' DKK (LERO INVEST APS).
En af de forbindelser som går igen i Leif' netværk er John Robert Kjærgaard.