Rasmus Kofoed
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2002 (22 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hullehavn Storcenter (Ejer) |
Største overskud: | 2.275' DKK Kadeau ApS (2021) |
Største underskud: | -5.621' DKK Kadeau København og Bornholm ApS (Nu: 27:03:20:02 ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 7.349' DKK Kadeau ApS (2021) |
Største gæld: | 19.740' DKK Kadeau København og Bornholm ApS (Nu: 27:03:20:02 ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 35 årsværk hos Kadeau ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kadeau Bornholm I/S (14 år 11 måneder) |
Seed: 47213050
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2002 hos Hullehavn Storcenter i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Magnus Laier Sonne, Nicolai Nørregaard at Rasmus Kofoed stiftede Hullehavn Storcenter den dag i april 2002. Titlen som Ejer og Stifter havde Rasmus i 1 år 7 måneder, inden stoppet den 1. december 2003.
Virksomheden specialiserede sig indenfor tobaksforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Albe ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Kadeau ApS
Via Albe ApS -
Eco Beach Camp ApS
Via Kadeau ApS
Direktørposter (1)
-
Albe ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2020
Bestyrelsesposter (2)
-
Eco Beach Camp ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.03.2024 -
Kadeau ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.05.2020
Tidslinje (40)
-
Eco Beach Camp ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.03.2024
Registreringsdato: 06.03.2024 -
Kadeau I/S (Nu: Kadeau Bornholm I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
KADEAU HOLDING ApS (Nu: 27:03:20:01 ApS) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 07.04.2021
Registreringsdato: 07.04.2021
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
06.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via Kadeau ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
07.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Albe ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
06.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
13.07.2017 - 11.02.2019
Reel ejer
01.12.2017 - 02.12.2021
Ejerandel: 30%
Rasmus Kofoed er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Albe ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 677' DKK. Gennem sit holdingselskab Albe ApS har Rasmus dermed også andele i Kadeau ApS (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Rasmus Kofoed, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Hotel Nordlandet ApS (Nu: 27:03:20:05 ApS) landede et overskud på 1.618' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Kadeau København og Bornholm ApS (Nu: 27:03:20:02 ApS) landede et underskud på 5.621' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 337' DKK (Kadeau ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.480' DKK (BORNHOLMS MOSTERI A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.204' DKK (Kadeau ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.547' DKK (Kantinen Adelgade ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Nicolai Nørregaard.