Zakir Hussain Naz
Erhvervsaktiv siden: | 20. maj 2002 (22 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Creative Media I/S (Ejer) |
Største overskud: | 138' DKK ONSCREEN ApS (2022-23) |
Største underskud: | -269' DKK ONSCREEN ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 179' DKK ONSCREEN ApS (2016-17) |
Største gæld: | 612' DKK ONSCREEN ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af ONSCREEN HOLDING ApS (17 år 7 måneder) |
Seed: 625455141
Karrieren som erhvervsperson startede i 2002 hos Creative Media I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Shuja Ali at Zakir Hussain Naz stiftede Creative Media I/S den dag i maj 2002. Titlen som Ejer og Stifter bestred Zakir i 1 år 7 måneder, før stoppet d. 31. december 2003.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ONSCREEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ONSCREEN ApS
Via ONSCREEN HOLDING ApS -
REDPITT ApS
Via ONSCREEN ApS
Direktørposter (2)
-
ONSCREEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.02.2009 -
ONSCREEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.02.2009
Tidslinje (11)
-
ONSCREEN HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.02.2009
Registreringsdato: 13.02.2009 -
ONSCREEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.02.2009
Registreringsdato: 13.02.2009 -
ONSCREEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.02.2009
Registreringsdato: 06.02.2009
Blå bog (fortsat)
Zakir har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.03.2018 - 05.04.2022
Ejerandel: 14,28% -
Direktør
19.02.2007 - 06.02.2009
Reel ejer
19.02.2007 - Stadig aktiv
Direktør
13.02.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
19.02.2007 - 06.02.2009
Ejer
19.02.2007 - Stadig aktiv
Direktør
13.02.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
03.05.2004 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.05.2002 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Zakir Hussain Naz er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ONSCREEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -10' DKK. Gennem holdingselskabet ONSCREEN HOLDING ApS har Zakir derfor også andele i ONSCREEN ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Zakir Hussain Naz, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor ONSCREEN ApS kunne fremvise et overskud på 138' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor ONSCREEN ApS kunne fremvise et underskud på 269' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Zakir' netværk er Jeppe Holmegaard Bårris.