Anders Christian Henrich
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 2002 (22 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Christian Henrich VVS (Ejer) |
Største overskud: | 7.321' DKK CH.VVS A/S (Nu: CHVVS A/S) (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 15.508' DKK CH.VVS A/S (Nu: CHVVS A/S) (2022) |
Største gæld: | 30.120' DKK CH.VVS A/S (Nu: CHVVS A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 56 årsværk hos CH.VVS A/S (Nu: CHVVS A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ACH HOLDING ApS (17 år 9 måneder) |
Seed: 308206982
Karrieren som leder begyndte den dag i 2002 hos Christian Henrich VVS i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Anders Christian Henrich der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Anders i 5 år 10 måneder, inden stoppet den 30. juni 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ACH HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Tjaek ApS
Via ACH HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
CHVVS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2007 -
ACH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
CH.VVS A/S (Nu: CHVVS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2023
Registreringsdato: 23.03.2023 -
Christian Henrich VVS (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2008
Registreringsdato: 30.06.2008 -
ACH HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2007
Registreringsdato: 01.01.2007
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.01.2007 - 23.03.2023
Direktør
01.01.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.05.2021 - 23.03.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
15.08.2002 - 30.06.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Anders Christian Henrich er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ACH HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 15.163' DKK. Gennem sit holdingselskab ACH HOLDING ApS har Anders dermed også andele i Tjaek ApS (5-9.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Anders Christian Henrich, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor CH.VVS A/S (Nu: CHVVS A/S) landede et overskud på 7.321' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.927' DKK (ACH HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.163' DKK (ACH HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 14.369' DKK (CH.VVS A/S (Nu: CHVVS A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Niels Meidahl.