Dennis Alexander Tobiasen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1997 (27 år) |
Karrieren startede hos: | BYENS BEDEMAND ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.485' DKK BYENS BEDEMAND ApS (2022-23) |
Største underskud: | -115' DKK BYENS BEDEMAND ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 2.892' DKK DFLV Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.254' DKK BYENS BEDEMAND ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos BYENS BEDEMAND ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af BYENS BEDEMAND ApS (27 år) |
Seed: 1885882640
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1997 ved BYENS BEDEMAND ApS (tidligere ApS KBUS 17 NR. 1140) i hvervet som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Dennis Alexander Tobiasen købte virksomheden BYENS BEDEMAND ApS den 1. oktober 1997. Dennis har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem har Dennis nu besiddet i 21 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor bedemænd og begravelsesvæsen. Her 21 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2022-23 viste et overskud på 1.485' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DFLV Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BYENS BEDEMAND ApS
Via DFLV Holding ApS
Direktørposter (2)
-
DFLV Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2018 -
BYENS BEDEMAND ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Byens Bedemand Frederikssund ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.05.2023
Registreringsdato: 02.05.2023 -
Byens Bedemand Frederikssund ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.01.2022
Registreringsdato: 20.01.2022 -
ApS KBUS 17 NR. 1140 (Nu: BYENS BEDEMAND ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 11.10.2018
Registreringsdato: 11.10.2018
Blå bog (fortsat)
Dennis har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer og Direktør
20.01.2022 - 02.05.2023
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.1997 - 11.10.2018
Reel ejer
01.10.1997 - Stadig aktiv
Direktør
22.11.2010 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
09.10.2016 - 03.10.2018
Ejerandel: 100%
Dennis Alexander Tobiasen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DFLV Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.892' DKK. Gennem sit holdingselskab DFLV Holding ApS har Dennis dermed også andele i BYENS BEDEMAND ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Dennis Alexander Tobiasen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor BYENS BEDEMAND ApS landede et overskud på 1.485' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor BYENS BEDEMAND ApS landede et underskud på 115' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Dennis' netværk er Torsten Pedersen.