Henrik Jansen
Erhvervsaktiv siden: | 11. dec. 1975 (48 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | CENTRA FINANS AF 04.05.1993. ApS (Direktør) |
Største overskud: | 26.237' DKK REHERMANN'S ILT & GAS A/S.. ROSKILDE (Nu: H. JANSEN HOLDING A/S) (2018-19) |
Største underskud: | -13.262' DKK K/S SØNDERGADE, NAKSKOV (2023) |
Største egenkapital: | 132.690' DKK REHERMANN'S ILT & GAS A/S.. ROSKILDE (Nu: H. JANSEN HOLDING A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 118.138' DKK REHERMANN'S ILT & GAS A/S.. ROSKILDE (Nu: H. JANSEN HOLDING A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos Gris Lam & Co A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af H. JANSEN HOLDING A/S (46 år 11 måneder) |
Seed: 1450615701
Det hele begyndte for alvor for længe siden i CENTRA FINANS AF 04.05.1993. ApS (tidligere REHERMANN'S ILT OG GAS ApS, ROSKILDE) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Henrik Jansen i 17 år 4 måneder, inden stoppet d. 4. maj 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ApS GALASHIELS KOMPLEMENTAR
Ejerandel: 10-14.99% -
H. JANSEN HOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (14)
-
K/S GALASHIELS
Via ApS GALASHIELS KOMPLEMENTAR -
KOMPLEMENTARSELSKABET SØNDERGADE, NAKSKOV ApS
Via H. JANSEN HOLDING A/S -
K/S SØNDERGADE, NAKSKOV
Via KOMPLEMENTARSELSKABET SØNDERGADE, NAKSKOV ApS -
ROSKILDE RACING CENTER ApS
Via H. JANSEN HOLDING A/S -
R.R.C. A/S
Via H. JANSEN HOLDING A/S -
SVEJSECENTER REHERMANN A/S
Via H. JANSEN HOLDING A/S -
EJENDOMSSELSKABET HDV INVEST NR. I ApS
Via H. JANSEN HOLDING A/S -
RISKLINE ApS
Via H. JANSEN HOLDING A/S -
EUROPEAN SECURITY INSTITUTE ApS
Via H. JANSEN HOLDING A/S -
MYSAFETRAVEL.COM ApS
Via EUROPEAN SECURITY INSTITUTE ApS -
Extreme Events A/S
Via H. JANSEN HOLDING A/S -
HJ Invest Roskilde ApS
Via H. JANSEN HOLDING A/S -
Green Energy Park 1 ApS
Via H. JANSEN HOLDING A/SNyt selskab -
VICH 6693 A/S
Via H. JANSEN HOLDING A/S
Direktørposter (9)
-
H. JANSEN HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.1977 -
VICH 6693 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.08.2009 -
KOMPLEMENTARSELSKABET SØNDERGADE, NAKSKOV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2015 -
ROSKILDE RACING CENTER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2024 Ny -
R.R.C. A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.2000 -
SVEJSECENTER REHERMANN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2004 -
Extreme Events A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2010 -
K/S SØNDERGADE, NAKSKOV
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2015 -
HJ Invest Roskilde ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.08.2020
Bestyrelsesposter (8)
-
H. JANSEN HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.04.1997 -
VICH 6693 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.11.2002 -
R.R.C. A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.05.2000 -
SVEJSECENTER REHERMANN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.06.2004 -
EJENDOMSSELSKABET HDV INVEST NR. I ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.05.2019 -
Extreme Events A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.03.2016 -
K/S SØNDERGADE, NAKSKOV
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.08.2015 -
Green Energy Park 1 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (68)
-
ROSKILDE RACING CENTER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
Green Energy Park 1 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
Gris Lam & Co - Ferskvarer ApS (Nu: Vordingborg Ferskvarer ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021
Blå bog (fortsat)
Henrik har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
30.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør og Reel ejer
26.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 47,3% -
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
01.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Henrik Jansen er desuden indehaver af holdingselskabet KOMPLEMENTARSELSKABET SØNDERGADE, NAKSKOV ApS (52,5% ejerskab). Gennem holdingselskabet KOMPLEMENTARSELSKABET SØNDERGADE, NAKSKOV ApS ejes der også andele i K/S SØNDERGADE, NAKSKOV (Fuldt ansvarlig deltager).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Henrik Jansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor REHERMANN'S ILT & GAS A/S.. ROSKILDE (Nu: H. JANSEN HOLDING A/S) fremviste et overskud på 26.237' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor K/S SØNDERGADE, NAKSKOV fremviste et underskud på 13.262' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.965' DKK (VINDEBODEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13.262' DKK (K/S SØNDERGADE, NAKSKOV).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.336' DKK (K/S GALASHIELS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.965' DKK (SINAI LANDMEJERI A/S (Nu: Gris Lam & Co - Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Torben Larsen.