Paul Lillelund
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2014 (10 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Carpinus v. Paul Lillelund (Ejer) |
Største overskud: | 1.367' DKK BIOMASSE BØRSEN ApS (Nu: Henry Hansen 1 ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -154' DKK BiomassAuctions ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 1.944' DKK BIOMASSE BØRSEN ApS (Nu: Henry Hansen 1 ApS) (2019-20) |
Største gæld: | 3.045' DKK BIOMASSE BØRSEN ApS (Nu: Henry Hansen 1 ApS) (2017-18) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Birchlund ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Carpinus v. Paul Lillelund (10 år 9 måneder) |
Seed: 26882412
Det begyndte den dag i 2014 ved Carpinus v. Paul Lillelund i hvervet som Ejer. Paul Lillelund købte virksomheden Carpinus v. Paul Lillelund den 1. januar 2014. Paul har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer har Paul nu besiddet i 10 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Carpinus v. Paul Lillelund
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Pali Holding Aps
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BiomassAuctions ApS
Via Pali Holding Aps -
Birchlund ApS
Via Pali Holding Aps
Direktørposter (3)
-
Pali Holding Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2018 -
BiomassAuctions ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.2020 -
Birchlund ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2022
Repræsentant (1)
-
TRELDE GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING T G I - BLADET
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 03.04.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
BiomassAuctions ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.03.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
TRELDE GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING T G I - BLADET
Tilknyttet som repræsentantDato: 03.04.2024
Registreringsdato: 03.04.2024 -
BIOMASSE BØRSEN ApS (Nu: Henry Hansen 1 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.08.2022
Registreringsdato: 01.08.2022 -
BIOMASSE BØRSEN ApS (Nu: Henry Hansen 1 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2022
Registreringsdato: 01.08.2022
Blå bog (fortsat)
Paul har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
03.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
25.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
18.02.2019 - 22.02.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Paul Lillelund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Pali Holding Aps (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 726' DKK. Gennem sit holdingselskab Pali Holding Aps har Paul dermed også andele i BiomassAuctions ApS (25-33.33%) og Birchlund ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Paul Lillelund, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor BIOMASSE BØRSEN ApS (Nu: Henry Hansen 1 ApS) landede et overskud på 1.367' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor BiomassAuctions ApS landede et underskud på 154' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Paul' netværk er Michael Vismar Birch.