Birgitte Schjerning Povlsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2003 (21 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Commit I/S v/A.Andersen & B. Poulsen (Ejer) |
Største overskud: | 3.620' DKK VEDBÆK HAVN (2020) |
Største underskud: | -6.094' DKK RUDERSDAL FORSYNING A/S (Nu: Novafos Vand Rudersdal A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 1.160.331' DKK RUDERSDAL FORSYNING A/S (Nu: Novafos Vand Rudersdal A/S) (2017) |
Største gæld: | 116.806' DKK RUDERSDAL FORSYNING A/S (Nu: Novafos Vand Rudersdal A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos VEDBÆK HAVN (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VEDBÆK HAVN (5 år 1 måned) |
Seed: 1830879770
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2003 i Commit I/S v/A.Andersen & B. Poulsen (tidligere AB Vækst v/B.Povlsen & A. Andersen) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Anders René Andersen at Birgitte Schjerning Povlsen stiftede Commit I/S v/A.Andersen & B. Poulsen den dag i juli 2003. Hvervet som Ejer og Stifter havde Birgitte i 4 år 2 måneder, inden stoppet d. 31. august 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. august 2007.
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
VEDBÆK HAVN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
VEDBÆK HAVN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2021
Registreringsdato: 31.05.2021 -
RUDERSDAL FORSYNING A/S (Nu: Novafos Vand Rudersdal A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2018
Registreringsdato: 01.01.2018
Blå bog (fortsat)
Birgitte har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2004 - 19.01.2010
Bestyrelsesmedlem
31.05.2021 - 31.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2014 - 01.01.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.04.2014 - 26.06.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2003 - 31.08.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Birgitte Schjerning Povlsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i VEDBÆK HAVN der præsenterede et overskud på 1.743' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i RUDERSDAL FORSYNING A/S (Nu: Novafos Vand Rudersdal A/S) der præsenterede et underskud på 5.746' DKK.
Birgitte har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 1 måned fra 2004 til 2010 hos VEDBÆK HAVN.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 16' DKK (VEDBÆK HAVN).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.094' DKK (RUDERSDAL FORSYNING A/S (Nu: Novafos Vand Rudersdal A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 157.259' DKK (RUDERSDAL FORSYNING A/S (Nu: Novafos Vand Rudersdal A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 13.391' DKK (VEDBÆK HAVN).
En af de forbindelser som går igen i Birgitte' netværk er Anders Steenstrup.