Sofie Cæcilie Hildebrandt
Erhvervsaktiv siden: | 3. jun. 2003 (21 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hotel Skt. Annæ ApS (Direktør) |
Største overskud: | 8.921' DKK HELLERUP FITNESS HOLDING ApS (Nu: Hotel Skt. Annæ ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -23.753' DKK WELL-COME FITNESS K/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 16.295' DKK HELLERUP FITNESS HOLDING ApS (Nu: Hotel Skt. Annæ ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 44.589' DKK WELL-COME FITNESS K/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos HELLERUP FITNESS HOLDING ApS (Nu: Hotel Skt. Annæ ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af Hotel Skt. Annæ ApS (18 år 7 måneder) |
Seed: 169969753
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2003 hos Hotel Skt. Annæ ApS (tidligere HELLERUP FITNESS HOLDING ApS) som Direktør. Titlen som Direktør havde Sofie Cæcilie Hildebrandt i 18 år 7 måneder, inden stoppet den 11. januar 2022.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen hoteller. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 8.921' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
S Hildebrandt Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
WELL-COME FITNESS K/S
Via S Hildebrandt Holding ApS -
Komplementarselskabet Well-Come Fitness ApS
Via S Hildebrandt Holding ApS
Direktørposter (3)
-
WELL-COME FITNESS K/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.01.2021 -
S Hildebrandt Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.01.2021 -
Komplementarselskabet Well-Come Fitness ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
WELL-COME FITNESS K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2010
Tidslinje (15)
-
UDLEJNINGSSELSKABET AF 30/9-2014 ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
HELLERUP FITNESS HOLDING ApS (Nu: Hotel Skt. Annæ ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.01.2022
Registreringsdato: 11.01.2022 -
WELL-COME FITNESS K/S
Tilknyttet som direktørDato: 22.01.2021
Registreringsdato: 22.01.2021
Blå bog (fortsat)
Sofie har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
13.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.09.2014 - 02.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.06.2003 - 11.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.08.2003 - 17.06.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Sofie Cæcilie Hildebrandt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn S Hildebrandt Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -48' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Komplementarselskabet Well-Come Fitness ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Sofie Cæcilie Hildebrandt, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor HELLERUP FITNESS HOLDING ApS (Nu: Hotel Skt. Annæ ApS) fremviste et overskud på 7.383' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor HELLERUP FITNESS HOLDING ApS (Nu: Hotel Skt. Annæ ApS) fremviste et underskud på 18.453' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 8.921' DKK (HELLERUP FITNESS HOLDING ApS (Nu: Hotel Skt. Annæ ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 61' DKK (S Hildebrandt Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 16.295' DKK (HELLERUP FITNESS HOLDING ApS (Nu: Hotel Skt. Annæ ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -48' DKK (S Hildebrandt Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sofie' netværk er Claus Henrik Hildebrandt.