Nikolaj Therkelsen Thorsted
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2013 (11 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Alu Consult (Ejer) |
Største overskud: | 4.952' DKK TORNBOSVEJS ApS (2023) |
Største underskud: | -72' DKK Æ Gl. Laugstow Tarm ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 10.204' DKK TORNBOSVEJS ApS (2023) |
Største gæld: | 23.297' DKK TORNBOSVEJS ApS (2023) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos TORNBOSVEJS ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nikolaj Thorsted Holding ApS (8 år 8 måneder) |
Seed: 1563559632
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2013 hos Alu Consult i hvervet som Ejer. Nikolaj Therkelsen Thorsted købte virksomheden Alu Consult den 1. maj 2013. Nikolaj der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer havde Nikolaj i 2 år 8 måneder, inden stoppet den 22. januar 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 22. januar 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nikolaj Thorsted Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TORNBOSVEJS ApS
Via Nikolaj Thorsted Holding ApS -
Æ Gl. Laugstow Tarm ApS
Via Nikolaj Thorsted Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Nikolaj Thorsted Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.01.2016
Repræsentant (1)
-
Spareboksen på Æ Gammel Laugstow
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 02.09.2024 Ny
Bestyrelsesposter (1)
-
TORNBOSVEJS ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.06.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Spareboksen på Æ Gammel Laugstow
Tilknyttet som repræsentantDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
TORNBOSVEJS ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2019
Registreringsdato: 13.06.2019 -
TORNBOSVEJS ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2019
Registreringsdato: 12.06.2019
Blå bog (fortsat)
Nikolaj har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
02.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
08.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 48% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
05.04.2016 - 12.06.2019
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
13.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.05.2013 - 22.01.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Nikolaj Therkelsen Thorsted er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nikolaj Thorsted Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.440' DKK. Gennem sit holdingselskab Nikolaj Thorsted Holding ApS har Nikolaj dermed også andele i TORNBOSVEJS ApS (50-66.65%) samt Æ Gl. Laugstow Tarm ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Nikolaj Therkelsen Thorsted, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Nikolaj Thorsted Holding ApS landede et overskud på 1.764' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.952' DKK (TORNBOSVEJS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.204' DKK (TORNBOSVEJS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.440' DKK (Nikolaj Thorsted Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nikolaj' netværk er Thorbjørn Kristensen.