Torben Søgård
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Roskilde Vin og Specialiteter (Ejer) |
Største overskud: | 861' DKK CENTERFORENINGEN RO´S TORV F.M.B.A. (2020) |
Største underskud: | -699' DKK CENTERFORENINGEN RO´S TORV F.M.B.A. (2017) |
Største egenkapital: | 2.244' DKK CENTERFORENINGEN RO´S TORV F.M.B.A. (2020) |
Største gæld: | 9.651' DKK CENTERFORENINGEN RO´S TORV F.M.B.A. (2017) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos CENTERFORENINGEN RO´S TORV F.M.B.A. (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Roskilde Vin og Specialiteter (20 år 5 måneder) |
Seed: 2073784877
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2004 ved Roskilde Vin og Specialiteter (tidligere Roskilde Vin og Specialiteter v/Torben Søgård Olsen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Torben Søgård og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Torben nu bestreddet i 20 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor detailhandel med drikkevarer.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Roskilde Vin og Specialiteter
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
CENTERFORENINGEN RO´S TORV F.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.04.2015
Ejendomme (4)
Tidslinje (4)
-
CENTERFORENINGEN RO´S TORV F.M.B.A. (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2015
Registreringsdato: 22.04.2015 -
CENTERFORENINGEN RO´S TORV F.M.B.A. (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2015
Registreringsdato: 21.04.2015 -
CENTERFORENINGEN RO´S TORV F.M.B.A. (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2014
Registreringsdato: 26.04.2014
Blå bog (fortsat)
Torben har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.04.2014 - 21.04.2015
Bestyrelsesmedlem
22.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Torben Søgård har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved CENTERFORENINGEN RO´S TORV F.M.B.A. der præsenterede et overskud på 861' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved CENTERFORENINGEN RO´S TORV F.M.B.A. der præsenterede et underskud på 699' DKK.
Torben har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 4 måneder fra 2015 til i dag hos CENTERFORENINGEN RO´S TORV F.M.B.A..
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Tor Henrik Ankerstjerne.