Behrang Fayyazi
Erhvervsaktiv siden: | 30. mar. 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BNM (Ejer) |
Største overskud: | 37' DKK AYYA ApS (2023) |
Største underskud: | -115' DKK Joynin App IVS (Nu: Joynin App ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 73' DKK AYYA ApS (2023) |
Største gæld: | 218' DKK AYYA ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af AYYA ApS (7 år 8 måneder) |
Seed: 1421246998
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2004 i BNM med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Martin Nick Bøsewetter at Behrang Fayyazi stiftede BNM den dag i marts 2004. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Behrang i 7 måneder, før fratrædelsen d. 10. november 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 10. november 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AYYA ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
AYYA Tech ApS
Via AYYA ApS -
Joynin App ApS
Via AYYA Tech ApS -
PlanBee ApS
Via AYYA ApS
Direktørposter (4)
-
PlanBee ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2017 -
AYYA Tech ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.01.2017 -
Joynin App ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.04.2017 -
AYYA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.01.2017
Tidslinje (13)
-
Nordic Iranian Visa Center Copenhagen ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.10.2022
Registreringsdato: 26.10.2022 -
Joynin App IVS (Nu: Joynin App ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.04.2020
Registreringsdato: 06.04.2020 -
Nordic Iranian Visa Center Copenhagen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.12.2019
Registreringsdato: 02.12.2019
Blå bog (fortsat)
Behrang har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
17.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
06.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
02.12.2019 - 26.10.2022
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
06.04.2017 - 06.04.2020
Ejer
06.04.2017 - 06.04.2017
Direktør
06.04.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.06.2019 - 22.03.2020
Reel ejer
23.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Behrang Fayyazi er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AYYA ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 73' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet AYYA Tech ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Behrang Fayyazi, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor AYYA ApS kunne offentliggøre et overskud på 37' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Joynin App IVS (Nu: Joynin App ApS) kunne offentliggøre et underskud på 115' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 37' DKK (AYYA ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 22' DKK (Joynin App IVS (Nu: Joynin App ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 73' DKK (AYYA ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -66' DKK (Joynin App IVS (Nu: Joynin App ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Behrang' netværk er Philip August Lerche.