Per Borg Vedel
Erhvervsaktiv siden: | 10. dec. 1997 (26 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FPV NR. 1 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.014' DKK Tårnborg Malerforretning ApS (2016) |
Største underskud: | -693' DKK VEDEL ApS (2022) |
Største egenkapital: | 5.698' DKK VEDEL ApS (2021) |
Største gæld: | 5.401' DKK Tårnborg Malerforretning ApS (2017) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos Tårnborg Malerforretning ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af PER VEDEL HOLDING ApS (16 år 8 måneder) |
Seed: 1159359640
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1997 hos FPV NR. 1 ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Per Borg Vedel i 9 år, inden stoppet den 20. december 2006.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Tårnborg Malerforretning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
PER VEDEL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FPV Ejendomme ApS
Via PER VEDEL HOLDING ApS
Tidslinje (18)
-
Tårnborg Malerforretning ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2023
Registreringsdato: 17.05.2023 -
FPV Ejendomme ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.05.2022
Registreringsdato: 10.05.2022 -
PER VEDEL HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.05.2022
Registreringsdato: 10.05.2022
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
14.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.01.2010 - 13.12.2020
Direktør
08.03.2011 - 10.05.2022
Reel ejer
14.12.2020 - 01.01.2023
Bestyrelsesmedlem
14.12.2020 - 17.05.2023
Ejerandel: 50,4% -
Direktør
17.11.2016 - 10.05.2022
Reel ejer
17.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
03.01.2008 - 10.05.2022
Ejer
03.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
28.10.2013 - 22.05.2018
Ejerandel: 50%
Per Borg Vedel er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PER VEDEL HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.537' DKK. Gennem sit holdingselskab PER VEDEL HOLDING ApS har Per dermed også andele i FPV Ejendomme ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Per Borg Vedel, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor Tårnborg Malerforretning ApS landede et overskud på 1.014' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor PER VEDEL HOLDING ApS landede et underskud på 358' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 291' DKK (Tårnborg Malerforretning ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 48' DKK (FPV Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.044' DKK (VEDEL ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -188' DKK (FPV Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Mathilde Møller.