Christian Dahl Brøndum
Erhvervsaktiv siden: | 25. maj 2010 (14 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Danas Ejendomme ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 17.159' DKK Kochsvej 30 ApS (2018) |
Største underskud: | -171.973' DKK RealMæglerne Taastrup ApS (Nu: RD 2021 ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 32.149' DKK CH-BR HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 391.364' DKK RealMæglerne Taastrup ApS (Nu: RD 2021 ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos REALMÆGLERNE BRØNDUM, KASTBJERG & LINDBERG ApS (Nu: RealMæglerne Vesterbro ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af CH-BR HOLDING ApS (14 år 4 måneder) |
Seed: 1558802438
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2010 i Danas Ejendomme ApS (tidligere AMAGERBRO 180 ApS) i hvervet som Reel ejer og Direktør. Denne rolle havde Christian Dahl Brøndum i 6 år 4 måneder, inden stoppet d. 28. september 2016.
Nu opererer virksomheden indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 2.886' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CH-BR HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
CDB Ejendomme ApS
Via CH-BR HOLDING ApS -
Kochsvej 30 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via CH-BR HOLDING ApS -
Realmæglerne Silkeborg v Dahl & Brøndum ApS
Via CH-BR HOLDING ApS -
Kornvænget 2 ApS
Via CH-BR HOLDING ApS -
Kulturhaven ApS
Via CH-BR HOLDING ApS -
Trim Malling ApS
Via CH-BR HOLDING ApS -
Øster Bording Skoven ApS
Via CH-BR HOLDING ApS
Direktørposter (7)
-
Realmæglerne Silkeborg v Dahl & Brøndum ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2017 -
Kornvænget 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2019 -
Øster Bording Skoven ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.01.2022 -
Trim Malling ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.08.2021 -
CDB Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2015 -
Kulturhaven ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.2021 -
CH-BR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (38)
-
Kochsvej 30 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024 -
Service2Bike ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.11.2023
Registreringsdato: 22.11.2023 -
Service2Bike ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022
Blå bog (fortsat)
Christian har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
10.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
21.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
25.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor REALMÆGLERNE BRØNDUM, KASTBJERG & LINDBERG ApS (Nu: RealMæglerne Vesterbro ApS) landede et overskud på 7.293' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor RealMæglerne Taastrup ApS (Nu: RD 2021 ApS) landede et underskud på 653' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.507' DKK (CH-BR HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.886' DKK (AMAGERBRO 180 ApS (Nu: Danas Ejendomme ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 32.149' DKK (CH-BR HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -326' DKK (Øster Bording Skoven ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Thomas Lindberg.