Jette Lyng Giversen
Karrieren startede hos: | DATA-FORM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 63.287' DKK SDC AF 1993 HOLDING A/S (Nu: SDC A/S) (2023) |
Største underskud: | -172.117' DKK SDC AF 1993 HOLDING A/S (Nu: SDC A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 747.186' DKK SDC AF 1993 HOLDING A/S (Nu: SDC A/S) (2023) |
Største gæld: | 1.050.385' DKK SDC AF 1993 HOLDING A/S (Nu: SDC A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 647 årsværk hos SDC AF 1993 HOLDING A/S (Nu: SDC A/S) (2023) |
Seed: 1226864095
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for længe siden i DATA-FORM A/S (tidligere A/S SPAREVIRKE) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jette Lyng Giversen i 43 år, inden stoppet d. 10. marts 1992.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med bøger, papir og papirvarer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 17. december 1999.
Repræsentant (1)
-
Tordenskioldsdage 1717
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.12.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN TORDENSKIOLD I FREDERIKSHAVN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.05.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
Tordenskioldsdage 1717
Tilknyttet som repræsentantDato: 12.12.2022
Registreringsdato: 12.12.2022 -
FONDEN TORDENSKIOLD I FREDERIKSHAVN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2017
Registreringsdato: 22.05.2017 -
Lyng Consulting v/Jette Lyng (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2013
Registreringsdato: 31.12.2013
Blå bog (fortsat)
Jette har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 66 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
12.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.2005 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
08.12.2008 - 22.02.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.04.2001 - 20.02.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Jette Lyng Giversen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i FONDEN TORDENSKIOLD I FREDERIKSHAVN der præsenterede et overskud på 185' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i FONDEN TORDENSKIOLD I FREDERIKSHAVN der præsenterede et underskud på 301' DKK.
Jette har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 43 år fra 1949 til 1992 hos DATA-FORM A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 63.287' DKK (SDC AF 1993 HOLDING A/S (Nu: SDC A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 34' DKK (FONDEN TORDENSKIOLD I FREDERIKSHAVN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 747.186' DKK (SDC AF 1993 HOLDING A/S (Nu: SDC A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -111' DKK (LYSGAARD REKRUTTERING & RÅDGIVNING A/S (Nu: LYSGAARD RECRUITMENT ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jette' netværk er Jan Michael Madsen.