Abid Sajid Khilji
Erhvervsaktiv siden: | 10. jun. 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALL-IN- 1 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.168' DKK TRANSPORT24 DANMARK ApS (2019-20) |
Største underskud: | -386' DKK TRANSPORT24 DANMARK ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 2.659' DKK Aniza Holding ApS (2020-21) |
Største gæld: | 4.422' DKK TRANSPORT24 DANMARK ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos ApS KBUS 17 NR. 6430 (Nu: ALL-IN-1 DANMARK ApS) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af ALL-IN-1 DANMARK ApS (16 år 5 måneder) |
Seed: 245644056
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2005 i ALL-IN- 1 ApS (tidligere WILLSPORT ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Abid Sajid Khilji i 3 år, inden stoppet d. 20. juni 2008.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor vikarbureauer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 3. januar 2011.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AK Konsulent
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ALL-IN-1 DANMARK ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Aniza Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.07.2015
Tidslinje (23)
-
TRANSPORT24 DANMARK ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.05.2024
Registreringsdato: 17.05.2024 -
AK Konsulent (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 24.01.2024
Registreringsdato: 24.01.2024 -
ALL-IN-1 DANMARK ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.11.2023
Registreringsdato: 17.11.2023
Blå bog (fortsat)
Abid har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
24.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
07.11.2013 - 17.05.2024
Reel ejer
20.01.2016 - 15.10.2022
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.04.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2008 - Stadig aktiv
Direktør
15.05.2008 - 17.11.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
25.04.2016 - 15.10.2022
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
24.07.2015 - 15.10.2022
Direktør
24.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor TRANSPORT24 DANMARK ApS fremviste et overskud på 2.168' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor TRANSPORT24 DANMARK ApS fremviste et underskud på 386' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 345' DKK (TRANSPORT24 DANMARK ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 83' DKK (Olsens Biler ApS (Nu: U Consulting ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.622' DKK (Aniza Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -23' DKK (Olsens Biler ApS (Nu: U Consulting ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Abid' netværk er Mariam Khilji.