Lene Bryde
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2005 (19 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lene Bryde (Ejer) |
Største overskud: | 319' DKK Holdingselskabet af 01.03.2015 ApS (2019) |
Største underskud: | -832' DKK Axeltorv Regnskab & Revision ApS (Nu: Administrationsselskabet af 15. marts 2015 ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 1.067' DKK LENE BRYDE HOLDING ApS (2019) |
Største gæld: | 2.214' DKK Axeltorv Regnskab & Revision ApS (Nu: Administrationsselskabet af 15. marts 2015 ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos VÆGTERGÅRDEN ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af LENE BRYDE HOLDING ApS (17 år 4 måneder) |
Seed: 888120067
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2005 ved Lene Bryde som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lene Bryde der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Lene i 1 år 10 måneder, før fratrædelsen den 1. januar 2007.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. januar 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LENE BRYDE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
LENE BRYDE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2007 -
VÆGTERGÅRDEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2011
Tidslinje (13)
-
Holdingselskabet af 01.03.2015 ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.10.2015
Registreringsdato: 30.10.2015 -
Axeltorv Regnskab & Revision ApS (Nu: Administrationsselskabet af 15. marts 2015 ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.10.2015
Registreringsdato: 30.10.2015 -
Axeltorv Regnskab & Revision ApS (Nu: Administrationsselskabet af 15. marts 2015 ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2015
Registreringsdato: 15.03.2015
Blå bog (fortsat)
Lene har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
08.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
14.05.2007 - Stadig aktiv
Direktør
22.05.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.03.2015 - 30.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.03.2015 - 30.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.06.2007 - 28.11.2008
Bestyrelsesmedlem
28.11.2008 - 31.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Lene Bryde er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LENE BRYDE HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 785' DKK. Igennem sit holdingselskab LENE BRYDE HOLDING ApS har Lene dermed også ejerandele i og .
Se også koncerndiagram for Lene Bryde, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor VÆGTERGÅRDEN ApS fremviste et overskud på 220' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor VÆGTERGÅRDEN ApS fremviste et underskud på 69' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 91' DKK (Axeltorv Regnskab & Revision ApS (Nu: Administrationsselskabet af 15. marts 2015 ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 53' DKK (VÆGTERGÅRDEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 785' DKK (LENE BRYDE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -170' DKK (Axeltorv Regnskab & Revision ApS (Nu: Administrationsselskabet af 15. marts 2015 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Claus Henrik Hildebrandt.