Jakob Benedikt Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 28. dec. 2004 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | MASS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 71.197' DKK GRØN VÆKST HOLDING A/S (Nu: Hortus Holding A/S) (2022) |
Største underskud: | -5.445' DKK SKÆLSKØR ANLÆGSGARTNERE A/S (Nu: S.K.A. A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 43.733' DKK JAKOB KRISTENSEN HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 85.854' DKK GRØN VÆKST A/S (2023) |
Flest årsværk: | 139 årsværk hos GRØN VÆKST A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JAKOB KRISTENSEN HOLDING ApS (19 år 8 måneder) |
Seed: 1525183417
Det startede for alvor en dag i 2004 i MASS A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jakob Benedikt Kristensen i 6 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 23. marts 2011.
Dengang var virksomhedens branche indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 9. december 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JAKOB KRISTENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
LYNGE BYHUSE ApS
Via JAKOB KRISTENSEN HOLDING ApS -
Lille Skovgård ApS
Via JAKOB KRISTENSEN HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
JAKOB KRISTENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2004 -
GRØN VÆKST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2011 -
Lille Skovgård ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2021 -
LYNGE BYHUSE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2022
Tidslinje (35)
-
GRØN VÆKST HOLDING A/S (Nu: Hortus Holding A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2023
Registreringsdato: 13.12.2023 -
LYNGE BYHUSE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
Jakob Kristensen Rådgivning (Nu: JKR) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 27.06.2022
Registreringsdato: 27.06.2022
Blå bog (fortsat)
Jakob har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.10.2022 - Stadig aktiv
Direktør
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.04.2011 - 25.10.2011
Bestyrelsesmedlem
15.04.2011 - 13.12.2023
Reel ejer
04.10.2011 - 28.05.2024
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
15.04.2011 - 25.10.2011
Direktør
15.04.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2016 - 31.08.2022
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.07.2017 - 27.06.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jakob Benedikt Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JAKOB KRISTENSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 42.899' DKK. Igennem holdingselskabet JAKOB KRISTENSEN HOLDING ApS har Jakob derfor også ejerandele i LYNGE BYHUSE ApS (100%) & Lille Skovgård ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Jakob Benedikt Kristensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor JAKOB KRISTENSEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 34.518' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor GRØN VÆKST A/S kunne offentliggøre et underskud på 2.140' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 15.605' DKK (GRØN VÆKST A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.257' DKK (Lille Skovgård ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 42.899' DKK (JAKOB KRISTENSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 27' DKK (LYNGE BYHUSE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Thomas Olesen.