Rasmus Malling Wulff
Erhvervsaktiv siden: | 6. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | RAW CONSULT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 23.086' DKK GRØN VÆKST A/S (2022) |
Største underskud: | -2.140' DKK GRØN VÆKST A/S (2019) |
Største egenkapital: | 34.155' DKK GRØN VÆKST A/S (2023) |
Største gæld: | 85.854' DKK GRØN VÆKST A/S (2023) |
Flest årsværk: | 139 årsværk hos GRØN VÆKST A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af RAW CONSULT ApS (5 år 1 måned) |
Seed: 1523602168
Det hele startede for alvor en dag i 2006 hos RAW CONSULT ApS med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Rasmus Malling Wulff i 5 år 1 måned, før stoppet d. 25. februar 2011.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 25. februar 2011.
Direktørposter (1)
-
GRØN VÆKST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
GRØN VÆKST A/S
Tilknyttet som direktørDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
RAW CONSULT ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.02.2011
Registreringsdato: 25.02.2011 -
JACOBSEN & WULFF HOLDING ApS (Nu: MURERFIRMAET TM2 BYG ApS)
Fratrådt som direktørDato: 25.04.2007
Registreringsdato: 25.04.2007
Blå bog (fortsat)
Rasmus har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
30.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.01.2006 - 25.02.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.01.2006 - 25.04.2007
Ejerandel: Intet ejerskab