Charlotte Skovlund Schnegelsberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2006 (18 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | PRANA HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 50.093' DKK ELLA HOLDING ApS (Nu: PRANA HOLDING ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -27.280' DKK ELLA HOLDING ApS (Nu: PRANA HOLDING ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 50.577' DKK ELLA HOLDING ApS (Nu: PRANA HOLDING ApS) (2018-19) |
Største gæld: | 588' DKK ELLA HOLDING ApS (Nu: PRANA HOLDING ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af PRANA HOLDING ApS (17 år 8 måneder) |
Seed: 985000718
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2006 ved PRANA HOLDING ApS (tidligere ELLA HOLDING ApS UNDER STIFTELSE) med titlen som Ejer, Bestyrelsesmedlem, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Charlotte Skovlund Schnegelsberg der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer, Bestyrelsesmedlem, Direktør og Stifter bestred Charlotte i 17 år 8 måneder, før stoppet den 15. december 2023.
Virksomheden opererede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2018-19 kunne vise et overskud på 50.093' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 15. december 2023.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Designby Charlotte Skovlund Schnegelsberg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SC-Founders Holding ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
PRANA HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
STENOCARE A/S
Via SC-Founders Holding ApS
Direktørposter (1)
-
PRANA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2023
Tidslinje (16)
-
ELLA HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: PRANA HOLDING ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
PRANA HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
SC-Founders Holding ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023
Blå bog (fortsat)
Charlotte har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer og Direktør
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
03.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2006 - 15.12.2023
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.05.2006 - 09.10.2015
Direktør
18.12.2015 - 15.12.2023
Reel ejer
12.10.2017 - 08.11.2017
Reel ejer
09.11.2017 - 15.12.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør
18.05.2006 - 20.03.2013
Bestyrelsesmedlem
25.02.2008 - 01.10.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Charlotte Skovlund Schnegelsberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PRANA HOLDING ApS (ejer lige nu 50%). Igennem holdingselskabet PRANA HOLDING ApS har Charlotte derfor også ejerandele i og .
Du kan se koncerndiagram for Charlotte Skovlund Schnegelsberg, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor ELLA HOLDING ApS (Nu: PRANA HOLDING ApS) kunne offentliggøre et overskud på 50.093' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor ELLA HOLDING ApS (Nu: PRANA HOLDING ApS) kunne offentliggøre et underskud på 27.280' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Thomas Skovlund Schnegelsberg.