Thomas Skovlund Schnegelsberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2005 (19 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | LAURITZ.COM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 50.093' DKK PRANA HOLDING ApS (2018-19) |
Største underskud: | -79.903' DKK LAURITZ.COM A/S (2020) |
Største egenkapital: | 63.452' DKK LAURITZ.COM A/S (2016) |
Største gæld: | 178.557' DKK LAURITZ.COM A/S (2021) |
Flest årsværk: | 58 årsværk hos Lauritz.com Group A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LAURITZ.COM A/S (12 år 10 måneder) |
Seed: 1684356079
Det begyndte den dag i 2005 i LAURITZ.COM A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Thomas Skovlund Schnegelsberg i 12 år 10 måneder, inden stoppet d. 31. juli 2018.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 viste et overskud på 44.453' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 11. juli 2023.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SC-Founders Holding ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
PRANA HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
STENOCARE A/S
Via SC-Founders Holding ApS
Direktørposter (3)
-
STENOCARE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.2017 -
PRANA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2023 -
SC-Founders Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
PRANA HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
SC-Founders Holding ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
PRANA HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer og Direktør
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
09.11.2017 - 15.12.2023
Direktør
31.01.2018 - 15.12.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
19.10.2017 - 12.01.2018
Direktør
19.10.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
26.03.2018 - 10.09.2018
Ejerandel: 25-33.33%
Thomas Skovlund Schnegelsberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PRANA HOLDING ApS (50% ejerskab). Gennem sit holdingselskab PRANA HOLDING ApS har Thomas dermed også andele i & .
Du kan se koncerndiagram for Thomas Skovlund Schnegelsberg, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor PRANA HOLDING ApS landede et overskud på 50.093' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor PRANA HOLDING ApS landede et underskud på 27.280' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18.823' DKK (StenoCare IVS (Nu: STENOCARE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.822' DKK (StenoCare IVS (Nu: STENOCARE A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 5.031' DKK (PRANA HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Charlotte Skovlund Schnegelsberg.