Søren Nordstrand
Erhvervsaktiv siden: | 14. nov. 2005 (18 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Esenne Solutions (Ejer) |
Største overskud: | 3.730' DKK WE Group ApS (2023) |
Største underskud: | -5.876' DKK Estaid ApS (2022) |
Største egenkapital: | 6.820' DKK ESENNE HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 5.863' DKK Estaid ApS (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Estaid ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ESENNE HOLDING ApS (11 år 8 måneder) |
Seed: 812908772
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2005 i Esenne Solutions (tidligere Sport iWeb v/Søren Nielsen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Søren Nordstrand der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Søren i 7 år 1 måned, inden stoppet d. 31. december 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ESENNE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Estaid ApS
Via ESENNE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Estaid ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.04.2020 -
ESENNE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
WE Group ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.07.2023
Registreringsdato: 07.07.2023 -
Beacon M ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.07.2023
Registreringsdato: 07.07.2023 -
Estaid Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.12.2021
Registreringsdato: 09.12.2021
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
23.04.2020 - 11.02.2021
Direktør
23.04.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
22.12.2020 - 22.03.2021
Reel ejer
12.02.2021 - 21.03.2021
Reel ejer
22.03.2021 - 27.01.2022
Reel ejer
28.01.2022 - 11.09.2022
Reel ejer
12.09.2022 - 21.01.2024
Reel ejer
22.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 41,54% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
27.08.2021 - 07.07.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
23.04.2020 - 07.07.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
03.09.2018 - 07.07.2023
Ejerandel: 50%
Søren Nordstrand er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ESENNE HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.242' DKK. Gennem sit holdingselskab ESENNE HOLDING ApS har Søren dermed også andele i Estaid ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Søren Nordstrand, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor WE Group ApS landede et overskud på 3.730' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Estaid ApS landede et underskud på 5.876' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.730' DKK (WE Group ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.260' DKK (Estaid ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.242' DKK (ESENNE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.705' DKK (Estaid ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Rasmus Bertram.