Marcus Andre Kolind
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2006 (18 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | 1Toys v/Marcus Andre Kolind (Ejer) |
Største overskud: | 3.138' DKK Atlas CPH ApS (2022) |
Største underskud: | -1.822' DKK Atlas Gruppen ApS (2021) |
Største egenkapital: | 2.441' DKK Atlas CPH ApS (2022) |
Største gæld: | 6.270' DKK Atlas Gilleleje aps (2023) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos Atlas Gilleleje aps (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af KRG EJENDOMSSELSKAB ApS (9 år 10 måneder) |
Seed: 1397526691
Det begyndte for alvor dengang i 2006 ved 1Toys v/Marcus Andre Kolind (tidligere Forca v/Marcus Andre Kolind) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Marcus Andre Kolind der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Marcus i 5 år 4 måneder, før fratrædelsen den 30. september 2011.
Virksomheden opererede indenfor branchen agenturhandel med blandet sortiment. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 2011.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KRG HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Oxid ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
KRG EJENDOMSSELSKAB ApS
Via KRG HOLDING ApS -
VBH ApS
Via KRG HOLDING ApS -
Atlas Gruppen ApS
Via Oxid ApS -
Atlas Gilleleje aps
Via Atlas Gruppen ApS -
Atlas CPH ApS
Via Atlas Gruppen ApS -
Atlas Frederiksberg ApS
Via Atlas Gruppen ApS -
Socialteam ApS
Via Atlas Gruppen ApS -
Socialservice ApS
Via Atlas Gruppen ApS
Direktørposter (2)
-
Oxid ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.07.2018 -
KRG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
Atlas Gilleleje aps
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2020 -
Atlas Frederiksberg ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.06.2021 -
Atlas CPH ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2019
Tidslinje (13)
-
KRG HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
VBH ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023 -
VBH ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022
Blå bog (fortsat)
Marcus har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
06.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3% -
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Marcus Andre Kolind er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• KRG HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.289' DKK.
• Oxid ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.289' DKK.
I samme organisation finder man også holdingselskabet Atlas Gruppen ApS (33,3%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Marcus Andre Kolind, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor KRG HOLDING ApS fremviste et overskud på 649' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor KRG HOLDING ApS fremviste et underskud på 168' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.444' DKK (Atlas Gruppen ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 169' DKK (Socialteam ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.986' DKK (Atlas CPH ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.488' DKK (Atlas Frederiksberg ApS).
En af de forbindelser som går igen i Marcus' netværk er Kim Sonny Rasmussen.