Morten Johnstad-Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2006 (17 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Morten Johnstad-Møller (Ejer) |
Største overskud: | 45.588' DKK GROUNDWORKS HOLDING ApS (Nu: THINK! DIGITAL HOLDING ApS) (2018) |
Største underskud: | -11.274' DKK Strategic Design Group A/S (Nu: Manyone A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 50.019' DKK Strategic Design Group A/S (Nu: Manyone A/S) (2023) |
Største gæld: | 113.543' DKK Strategic Design Group A/S (Nu: Manyone A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 122 årsværk hos THINK! DIGITAL ApS (Nu: Manyone Denmark ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af JOHNSTAD GROUP HOLDING ApS (13 år) |
Seed: 2137689106
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2006 hos Morten Johnstad-Møller som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Morten Johnstad-Møller der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Morten i 6 måneder, inden stoppet den 31. marts 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. marts 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JOHNSTAD GROUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
THINK! DIGITAL HOLDING ApS
Via JOHNSTAD GROUP HOLDING ApS -
Manyone A/S
Via THINK! DIGITAL HOLDING ApS -
Manyone Denmark ApS
Via Manyone A/S
Direktørposter (2)
-
JOHNSTAD GROUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.09.2011 -
THINK! DIGITAL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.09.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
HP ØKONOMISTYRING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.01.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Strategic Design Group A/S (Nu: Manyone A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.11.2022
Registreringsdato: 09.11.2022 -
GROUNDWORKS ApS (Nu: Manyone Denmark ApS)
Fratrådt som direktørDato: 09.02.2022
Registreringsdato: 09.02.2022 -
Musashi Shipping ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 03.01.2022
Registreringsdato: 03.01.2022
Blå bog (fortsat)
Morten har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
19.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer
15.09.2011 - Stadig aktiv
Direktør
19.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.10.2018 - 09.11.2022
Ejer
09.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via THINK! DIGITAL HOLDING ApS -
Direktør
19.09.2011 - 09.02.2022
Reel ejer
01.12.2011 - 30.10.2018
Ejerandel: 25% -
Ejer
08.05.2017 - 03.01.2022
Ejerandel: 10-14.99%
Morten Johnstad-Møller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JOHNSTAD GROUP HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.044' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet THINK! DIGITAL HOLDING ApS (25%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Morten Johnstad-Møller, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor GROUNDWORKS HOLDING ApS (Nu: THINK! DIGITAL HOLDING ApS) fremviste et overskud på 45.588' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor GROUNDWORKS HOLDING ApS (Nu: THINK! DIGITAL HOLDING ApS) fremviste et underskud på 626' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 16.665' DKK (THINK! DIGITAL ApS (Nu: Manyone Denmark ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10.094' DKK (Strategic Design Group A/S (Nu: Manyone A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 50.019' DKK (Strategic Design Group A/S (Nu: Manyone A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 42' DKK (HP ØKONOMISTYRING IVS (Nu: HP ØKONOMISTYRING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Mads Riisager Gustafsen.