Manyone A/S
CVR: 38166514 A/S Stiftet 07.11.2016 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
Manyone A/S
-
CVR-nummer38166514
-
Kontakt
-
Registreret kapital3.266.081 DKK
-
BinavneStrategic Design Group A/S
-
TegningsregelSelskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af 1 direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af 2 direktører i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at foretage investeringer, herunder som holdingselskab, samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed.
-
Antal ansatte19 Medarbejdere (18 årsværk, Juli 2024)
-
ProduktionsenhederManyone A/S+2 flere… Skjul
P-nr.: 1024289156
c/o adresse: Åboulevarden 31, 8000 Aarhus C, DK
Manyone A/S
P-nr.: 1021906103
c/o adresse: Sundkaj 153, 2. tv, 2150 Nordhavn, DK
Manyone A/S
P-nr.: 1024289164
c/o adresse: Jernbanegade 2B, 6640 Lunderskov, DK
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
THINK! DIGITAL HOLDING ApS
2100 København Ø, DKEjerandel: 25-33.33% -
DAFE HOLDING ApS
1910 Frederiksberg C, DKEjerandel: 10-14.99% -
Strategic Design Group Holding ApS
2150 Nordhavn, DKEjerandel: 25-33.33% -
GiancarloAhohakoOle ApS
6400 Sønderborg, DKEjerandel: 10-14.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Søren Lehmann Poulsen
Ejerandel: 14,55%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Klaus Silberbauer Andersen
2100 København Ø, DK
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 07-11-16 til 31-12-17Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
2900 Hellerup, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede vedtægter Se tidslinje (80)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 19.06.2024Dato: 19.06.2024Registreringsdato: 24.06.2024Ændrede registreret kapital Se tidslinje (80)
Registreret kapital: 3.266.081 DKKDato: 28.05.2024Registreringsdato: 10.06.2024
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?