Helle Charlotte Busck Fensvig
Erhvervsaktiv siden: | 3. dec. 1998 (25 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANTIKVARIAT ABU ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 22.076' DKK ARNOLD BUSCK A/S (Nu: Selskabet af 27.04.2020 A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -1.344.011' DKK Hovedstadens Letbane I/S (2023) |
Største egenkapital: | 3.331.746' DKK Hovedstadens Letbane I/S (2014) |
Største gæld: | 6.769.955' DKK Hovedstadens Letbane I/S (2023) |
Flest årsværk: | 238 årsværk hos ARNOLD BUSCK A/S (Nu: Selskabet af 27.04.2020 A/S) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af ELS INVEST ApS (19 år 7 måneder) |
Seed: 449558654
Karrieren som erhvervsperson startede i 1998 i ANTIKVARIAT ABU ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Helle Charlotte Busck Fensvig i 4 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 12. august 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 12. august 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NEPTUN EJENDOMME A/S
Ejerandel: 100% -
ELS INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Selskabet af 27.04.2020 A/S UNDER KONKURS
Via NEPTUN EJENDOMME A/S -
Børnenes Boghandel 2020 ApS
Via ELS INVEST ApS -
0-Mission Invest ApS
Via ELS INVEST ApSNyt selskab
Direktørposter (2)
-
ELS INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.02.2005 -
Børnenes Boghandel 2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2020
Repræsentant (1)
-
Women in Life Science Denmark
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 18.09.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
Wolfpack A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.03.2024 -
NEPTUN EJENDOMME A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.09.2013
Tidslinje (57)
-
Agrain ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024 -
Circular Food Technology ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024 -
Wolfpack A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2024
Registreringsdato: 08.03.2024
Blå bog (fortsat)
Helle har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
18.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
11.02.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2022 - 28.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2022 - 28.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.06.2023 - 07.03.2024
Bestyrelsesmedlem
08.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Helle Charlotte Busck Fensvig er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ELS INVEST ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.300' DKK. Gennem holdingselskabet ELS INVEST ApS har Helle derfor også andele i Børnenes Boghandel 2020 ApS (100%) & 0-Mission Invest ApS (20-24.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Helle Charlotte Busck Fensvig, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Helle Charlotte Busck Fensvig har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i FONDEN DBK der præsenterede et overskud på 15.692' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i NEPTUN EJENDOMME A/S der præsenterede et underskud på 42.228' DKK.
Helle har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 3 måneder fra 2004 til 2019 hos CIVICONSULT ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 993' DKK (ELS INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.344.011' DKK (Hovedstadens Letbane I/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 57.405' DKK (FONDEN DBK).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.066.541' DKK (Hovedstadens Letbane I/S).
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Jesper Toft Fensvig.