Kasper Damgaard Boel Rousøe
Erhvervsaktiv siden: | 31. jul. 2005 (19 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | LENOVO (DANMARK) ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 48.006' DKK DESIGNIT DENMARK A/S (2018-19) |
Største underskud: | -176.464' DKK DESIGNIT A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 744.310' DKK Phase One Group ApS (Nu: AX V INV6 Holding ApS) (2019) |
Største gæld: | 2.158.980' DKK Phase One Group ApS (Nu: AX V INV6 Holding ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af BURLINGTON COURT KOMPLEMENTAR ApS (16 år 8 måneder) |
Seed: 1976100742
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2005 i LENOVO (DANMARK) ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Kasper Damgaard Boel Rousøe i 2 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 22. april 2008.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med computere, ydre enheder og software. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 37.181' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BURLINGTON COURT KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
BOEL ROUSØE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S BURLINGTON COURT
Via BURLINGTON COURT KOMPLEMENTAR ApS
Direktørposter (1)
-
BOEL ROUSØE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.08.2009
Bestyrelsesposter (4)
-
K/S BURLINGTON COURT
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.06.2008 -
MHS Corporate Finance komplementarselskab A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.04.2017 -
Manyone A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2022 -
MHS Corporate Finance P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.09.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
Manyone A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2022
Registreringsdato: 01.05.2022 -
Phase One Group ApS (Nu: AX V INV6 Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 24.02.2022
Registreringsdato: 24.02.2022 -
Phase One Group ApS (Nu: AX V INV6 Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 25.11.2020
Registreringsdato: 25.11.2020
Blå bog (fortsat)
Kasper har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
03.08.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.08.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
31.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Kasper Damgaard Boel Rousøe har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i MHS CORPORATE FINANCE A/S (Nu: MHS Corporate Finance komplementarselskab A/S) der præsenterede et overskud på 13.310' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i DESIGNIT A/S der præsenterede et underskud på 75.627' DKK.
Kasper har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 3 måneder fra 2008 til i dag hos K/S BURLINGTON COURT.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.984' DKK (MHS CORPORATE FINANCE A/S (Nu: MHS Corporate Finance komplementarselskab A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 83.225' DKK (DESIGNIT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 457.411' DKK (Phase One Group ApS (Nu: AX V INV6 Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -4.857' DKK (DESIGNIT A/S).
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er René Kristoffersen.