K/S BURLINGTON COURT
CVR: 30501535 K/S Stiftet 30.03.2007 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
K/S BURLINGTON COURT
-
CVR-nummer30501535
-
TegningsregelVirksomheden tegnes af komplementarselskabet eller af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening. Dog tegnes kommanditselskabet indtil valg af bestyrelse af forretningsfører Antony Ashton.
-
Branchekode
-
Selskabets formålVirksomhedens formål er at erhverve, eje og udleje ejendommen beliggende 3 Stepps Road, Queenslie, Glasgow, G33 3NQ, Skotland. Som led i ovenstående kan kommanditselskabet foretage kapitalplacering i værdipapirer samt andre investeringsformer, som står i naturlig forbindelse med ovenstående formål.
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
Jakob Kresten Bruun
2100 København Ø, DK -
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Steen Olesen
8600 Silkeborg, DKEjerandel: 10-14.99% -
John Michael Veik
Ejerandel: 10-14.99% -
Stefan Willerslev
Ejerandel: 10-14.99% -
Henrik Houborg
Ejerandel: 10-14.99% -
Jens Schultz Jørgensen
Ejerandel: 5-9.99% -
René Kristoffersen
Ejerandel: 5-9.99% -
Mikkel Fruergaard
Ejerandel: 15-19.99% -
Jakob Kresten Bruun
2100 København Ø, DKEjerandel: 10-14.99% -
Kasper Damgaard Boel Rousøe
Ejerandel: 5-9.99% -
Peter Christian Frank
Ejerandel: 10-14.99% -
BURLINGTON COURT KOMPLEMENTAR ApS
1260 København K, DKEjerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Steen Olesen
8600 Silkeborg, DKJakob Kresten Bruun
2100 København Ø, DK
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 30-03-07 til 31-12-07Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
2300 København S, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede vedtægter Se tidslinje (25)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 19.03.2024Dato: 19.03.2024Registreringsdato: 23.04.2024Ændrede vedtægter Se tidslinje (25)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 18.12.2023Dato: 18.12.2023Registreringsdato: 22.12.2023
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?