Mikkel Fruergaard
Erhvervsaktiv siden: | 31. dec. 2007 (16 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | BURLINGTON COURT KOMPLEMENTAR ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.182.148' DKK NORDIC TRANSPORT GROUP A/S (2019) |
Største underskud: | -33.080' DKK NORDIC TRANSPORT GROUP A/S (2020) |
Største egenkapital: | 1.327.167' DKK NORDIC TRANSPORT GROUP A/S (2019) |
Største gæld: | 674.312' DKK NORDIC TRANSPORT GROUP A/S (2022) |
Flest årsværk: | 1.482 årsværk hos NTG Nordic Transport Group A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af BURLINGTON COURT KOMPLEMENTAR ApS (16 år 8 måneder) |
Seed: 395865083
Det startede i 2007 ved BURLINGTON COURT KOMPLEMENTAR ApS i rollen som Ejer. Mikkel Fruergaard købte en del af virksomheden d. 31. december 2007 og fik dermed en ejerandel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Mikkel af: Steen Olesen, John Michael Veik, Stefan Willerslev og 6 andre personer. Rollen som Ejer har Mikkel nu bestreddet i 16 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 16 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 som viste et overskud på 18' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
BURLINGTON COURT KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
Kimpers I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
MFR Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S BURLINGTON COURT
Via BURLINGTON COURT KOMPLEMENTAR ApS
Direktørposter (2)
-
Blue Logistics Group A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2024 -
MFR Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.07.2019
Bestyrelsesposter (3)
-
FOGTMANN LOGISTIK A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.11.2023 -
FL ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.11.2023 -
Fogtmann Group ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 30.04.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (73)
-
FOGTMANN Warehouse A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2024
Registreringsdato: 13.09.2024 -
Blue Logistics Group A/S
Tilknyttet som direktørDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
Fogtmann Group ApS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024
Blå bog (fortsat)
Mikkel har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
28.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Mikkel Fruergaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved NORDIC TRANSPORT GROUP A/S der præsenterede et overskud på 1.182.148' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved NORDIC TRANSPORT GROUP A/S der præsenterede et underskud på 33.080' DKK.
Mikkel har i alt siddet i bestyrelsen hos 21 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 2 måneder fra 2016 til 2020 hos NTG Air & Ocean A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 514.000' DKK (NTG Nordic Transport Group A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.034' DKK (CVX Ventures ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.064.000' DKK (NTG Nordic Transport Group A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -6.079' DKK (CVX Ventures ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er René Kristoffersen.