Thomas Lars Vibe Benfield
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2006 (17 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Medical Recruitment v/Thomas Lars Benfield (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Medical Recruitment v/Thomas Lars Benfield (13 år 1 måned) |
Seed: 2120788903
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2006 ved Medical Recruitment v/Thomas Lars Benfield i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Thomas Lars Vibe Benfield der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Thomas i 13 år 1 måned, før fratrædelsen den 15. november 2019.
Virksomheden opererede indenfor branchen arbejdsformidlingskontorer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 15. november 2019.
Tidslinje (2)
-
Medical Recruitment v/Thomas Lars Benfield (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 15.11.2019
Registreringsdato: 15.11.2019 -
Medical Recruitment v/Thomas Lars Benfield (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2006
Registreringsdato: 01.10.2006
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.04.2022 - 15.03.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.2006 - 15.11.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Frederik Schønning.