Christina Dreyer-Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Christina Dreyer Landskab (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -1.855' DKK ARMOIRE D'HOMME A/S (Nu: Frankston ApS) (2016) |
Største egenkapital: | -4' DKK ARMOIRE D'HOMME A/S (Nu: Frankston ApS) (2022) |
Største gæld: | 4.477' DKK ARMOIRE D'HOMME A/S (Nu: Frankston ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos ARMOIRE D'HOMME A/S (Nu: Frankston ApS) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af Arne Jacobsen Design I/S (8 år 8 måneder) |
Seed: 1258765641
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2006 hos Christina Dreyer Landskab i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Christina Dreyer-Nielsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Christina i 2 år 7 måneder, inden stoppet den 30. juni 2009.
Virksomheden specialiserede sig indenfor arkitektvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Arne Jacobsen Design I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
ARMOIRE D'HOMME A/S (Nu: Frankston ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2016
Registreringsdato: 30.11.2016 -
Arne Jacobsen Design I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2016
Registreringsdato: 01.01.2016 -
ARMOIRE D'HOMME A/S (Nu: Frankston ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.07.2012
Registreringsdato: 18.07.2012
Blå bog (fortsat)
Christina har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
18.07.2012 - 30.11.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.2006 - 30.06.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Christina' netværk er Martin Tobias Jacobsen.