Anel Turkanovic
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Prosecurity v/Anel Turkanovic (Ejer) |
Største overskud: | 3.745' DKK VEMCO GROUP A/S (2021) |
Største underskud: | -1.959' DKK VEMCO GROUP A/S (2023) |
Største egenkapital: | 9.678' DKK VEMCO HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 16.881' DKK VEMCO GROUP A/S (2023) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos VEMCO GROUP A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af VEMCO GROUP A/S (15 år 6 måneder) |
Seed: 352091116
Det hele begyndte for alvor dengang i 2006 i Prosecurity v/Anel Turkanovic som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Anel Turkanovic der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Anel i 2 år 1 måned, inden stoppet d. 31. december 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor el-installation. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VEMCO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VEMCO GROUP A/S
Via VEMCO HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
VEMCO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2009 -
VEMCO GROUP A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.03.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
VEMCO GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
VEMCO GROUP A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2014
Registreringsdato: 30.05.2014 -
VEMCALL ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.03.2013
Registreringsdato: 22.03.2013 -
VEMCALL ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.12.2011
Registreringsdato: 15.12.2011
Blå bog (fortsat)
Anel har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
26.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
11.03.2009 - 27.08.2019
Direktør
11.03.2009 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.05.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.08.2019 - 30.12.2020
Reel ejer
31.12.2020 - 30.12.2021
Reel ejer
31.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Direktør
15.12.2011 - 22.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.12.2006 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor VEMCO GROUP A/S fremviste et overskud på 3.745' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor VEMCO GROUP A/S fremviste et underskud på 1.959' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 64' DKK (VEMCALL ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.959' DKK (VEMCO GROUP A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.799' DKK (VEMCO HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 94' DKK (VEMCALL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anel' netværk er Jesper Engsig Christensen.