Anne Dorthe Buur Holmboe
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2011 (13 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Buur Holmboe I/S (Ejer) |
Største overskud: | 153' DKK Anne Buur Studio ApS (2021) |
Største underskud: | -16' DKK Anne Buur Studio ApS (2018) |
Største egenkapital: | 373' DKK Anne Buur Studio ApS (2021) |
Største gæld: | 193' DKK Anne Buur Studio ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Anne Buur Studio Holding ApS (6 år 5 måneder) |
Seed: 2129206850
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2011 hos Buur Holmboe I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Lars Søltoft Buur Holmboe at Anne Dorthe Buur Holmboe stiftede Buur Holmboe I/S den dag i maj 2011. Titlen som Ejer og Stifter havde Anne i 3 år 8 måneder, inden stoppet den 31. december 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor industriel design og produktdesign. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Anne Buur Studio Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Anne Buur Studio ApS
Via Anne Buur Studio Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Anne Buur Studio ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.04.2018 -
Anne Buur Studio Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
Anne Buur Studio ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.04.2018 -
Anne Buur Studio Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.03.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Anne Buur Studio ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.04.2018
Registreringsdato: 02.04.2018 -
Anne Buur Studio ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.04.2018
Registreringsdato: 02.04.2018 -
Anne Buur Studio (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.03.2018
Registreringsdato: 28.03.2018
Blå bog (fortsat)
Anne har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
28.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
02.04.2018 - 13.05.2024
Direktør og Bestyrelsesmedlem
02.04.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2018 - 28.03.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.2011 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Anne Dorthe Buur Holmboe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Anne Buur Studio Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 50' DKK. Gennem sit holdingselskab Anne Buur Studio Holding ApS har Anne dermed også andele i Anne Buur Studio ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Anne Dorthe Buur Holmboe, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Anne Buur Studio ApS landede et overskud på 153' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Anne Buur Studio ApS landede et underskud på 16' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 151' DKK (Anne Buur Studio ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 196' DKK (Anne Buur Studio ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 50' DKK (Anne Buur Studio Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Lars Søltoft Buur Holmboe.