Lars Søltoft Buur Holmboe
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2011 (13 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Buur Holmboe I/S (Ejer) |
Største overskud: | 153' DKK Anne Buur Studio ApS (2021) |
Største underskud: | -16' DKK Anne Buur Studio ApS (2018) |
Største egenkapital: | 373' DKK Anne Buur Studio ApS (2021) |
Største gæld: | 193' DKK Anne Buur Studio ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af DANMARKS LÆRERFORENING, KREDS 113 VEJLE LÆRERKREDS (6 år 9 måneder) |
Seed: 2012696376
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2011 hos Buur Holmboe I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Anne Dorthe Buur Holmboe at Lars Søltoft Buur Holmboe stiftede Buur Holmboe I/S den dag i maj 2011. Titlen som Ejer og Stifter bestred Lars i 3 år 8 måneder, før stoppet d. 31. december 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen industriel design og produktdesign. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Anne Buur Studio Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Anne Buur Studio ApS
Via Anne Buur Studio Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Anne Buur Studio Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2018 -
Anne Buur Studio ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.04.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
Anne Buur Studio Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 28.03.2018 -
Anne Buur Studio ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 02.04.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Anne Buur Studio ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.04.2018
Registreringsdato: 02.04.2018 -
Anne Buur Studio ApS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.04.2018
Registreringsdato: 02.04.2018 -
Anne Buur Studio Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.03.2018
Registreringsdato: 28.03.2018
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
11.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
21.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
02.04.2018 - 14.05.2024
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.05.2011 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lars Søltoft Buur Holmboe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Anne Buur Studio Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 50' DKK. Igennem holdingselskabet Anne Buur Studio Holding ApS har Lars derfor også ejerandele i Anne Buur Studio ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Lars Søltoft Buur Holmboe, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Anne Buur Studio ApS kunne offentliggøre et overskud på 153' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Anne Buur Studio ApS kunne offentliggøre et underskud på 16' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 151' DKK (Anne Buur Studio ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 196' DKK (Anne Buur Studio ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 50' DKK (Anne Buur Studio Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Anne Dorthe Buur Holmboe.