Henrik Ruby
Erhvervsaktiv siden: | 25. okt. 2006 (17 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | HENRIK RUBY HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 26.066' DKK CMA MEDICO ApS (Nu: SECMA ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -13' DKK Daruni ApS (2021-23) |
Største egenkapital: | 24.645' DKK HENRIK RUBY HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 32.543' DKK CMA MEDICO ApS (Nu: SECMA ApS) (2019-20) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos CMA MEDICO ApS (Nu: SECMA ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af HENRIK RUBY HOLDING ApS (17 år 11 måneder) |
Seed: 13727617
Det hele startede i 2006 ved HENRIK RUBY HOLDING ApS i rollen som Ejer og Direktør. Henrik Ruby erhvervede virksomheden HENRIK RUBY HOLDING ApS d. 25. oktober 2006. Henrik har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Direktør har Henrik nu bestreddet i 17 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 17 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2022-23 som viste et overskud på 7.414' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HENRIK RUBY HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
SECMA ApS
Via HENRIK RUBY HOLDING ApS -
VIOBAC APS
Via HENRIK RUBY HOLDING ApS -
Daruni ApS
Via HENRIK RUBY HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
HENRIK RUBY HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.10.2006 -
SECMA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2010 -
Daruni ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Daruni ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.11.2021
Registreringsdato: 24.11.2021 -
CMA MEDICO ApS (Nu: SECMA ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 31.05.2010
Registreringsdato: 31.05.2010 -
CMA MEDICO ApS (Nu: SECMA ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2010
Registreringsdato: 31.05.2010
Blå bog (fortsat)
Henrik har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
24.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer og Direktør
25.10.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.10.2006 - 31.05.2010
Reel ejer
23.04.2010 - Stadig aktiv
Direktør
31.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
01.01.2008 - 19.04.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Henrik Ruby er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HENRIK RUBY HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 21.570' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Daruni ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Henrik Ruby, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor CMA MEDICO ApS (Nu: SECMA ApS) kunne fremvise et overskud på 26.066' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-23 hvor Daruni ApS kunne fremvise et underskud på 13' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Jesper Lolk-nielsen.