Michael Alfio Falk Marino
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2007 (16 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | LabelKollektivDistribution v/ Michael Alfio Marino (Ejer) |
Største overskud: | 766' DKK COPENHAGEN JAZZ FESTIVAL FONDEN (2014) |
Største underskud: | -303' DKK COPENHAGEN JAZZ FESTIVAL FONDEN (2020) |
Største egenkapital: | 989' DKK COPENHAGEN JAZZ FESTIVAL FONDEN (2016) |
Største gæld: | 3.073' DKK COPENHAGEN JAZZ FESTIVAL FONDEN (2019) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos COPENHAGEN JAZZ FESTIVAL FONDEN (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af LabelKollektivDistribution v/ Michael Alfio Marino (10 måneder) |
Seed: 1823532270
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2007 ved LabelKollektivDistribution v/ Michael Alfio Marino som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Michael Alfio Falk Marino der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Michael i 10 måneder, før fratrædelsen den 31. juli 2008.
Virksomheden opererede indenfor branchen engroshandel med indspillede videoer, cd'er, dvd'er mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. juli 2008.
Tidslinje (5)
-
Dato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024 -
Labelkollektiv Distribution I/S v/Christian Villum & Michael Alfio Marino (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2009
Registreringsdato: 28.02.2009 -
Labelkollektiv Distribution I/S v/Christian Villum & Michael Alfio Marino (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2008
Registreringsdato: 01.08.2008
Navnehistorik (2)
-
28.05.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 27.05.2024
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.08.2008 - 28.02.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.2007 - 31.07.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager